MELIAN LOPEZ JUAN DANIEL
Informe ejecutivo de MELIAN LOPEZ JUAN DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MELIAN LOPEZ JUAN DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACTIVIDADES LA ISLEÑA SL | Socio Unico | 28/05/2010 | 02/04/2014 |
ACTIVIDADES LA ISLEÑA SL | Administrador Unico | 28/05/2010 | 02/04/2014 |
OBRAS Y PRODUCCIONES DEL ATLANTICO SL | Administrador Mancomunado | 02/06/2010 | |
ACTIVIDADES LA ISLEÑA SL | Administrador Solidario | 28/05/2010 | |
INVERSIONES Y OBRAS DEL ATLANTICO SL | Liquidador Solidario | 18/03/2009 | 18/03/2009 |
INVERSIONES Y OBRAS DEL ATLANTICO SL | Administrador Solidario | 18/03/2009 |
VINCULACIONES DE MELIAN LOPEZ JUAN DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MELIAN LOPEZ JUAN DANIEL
Empresa: ACTIVIDADES LA ISLEÑA SL
Administrador Unico
- Melian Lopez Juan Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2718 , F 193, S 8, H TF 37076, I/A 6 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-38
Administrador Mancomunado
- Bruce Roncacio Arturo
- Gonzalez Alayon Estanislao
- Melian Lopez Juan Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2361 , F 183, S 8, H TF 29509, I/A 2 (02/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-112-38
Empresa: ACTIVIDADES LA ISLEÑA SL
Administrador Unico
- Melian Lopez Juan Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2718 , F 193, S 8, H TF 37076, I/A 5 (28/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-112-38
Empresa: ACTIVIDADES LA ISLEÑA SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Alayon Estanislao
- Melian Lopez Juan Daniel
- Perez Alayon Francisco Marcelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2718 , F 193, S 8, H TF 37076, I/A 5 (28/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-112-38
Empresa: ACTIVIDADES LA ISLEÑA SL
Socio Único
- Melian Lopez Juan Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2718 , F 193, S 8, H TF 37076, I/A 4 (28/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-112-38
Empresa: INVERSIONES Y OBRAS DEL ATLANTICO SL
Liquidador Solidario
- Gonzalez Alayon Estanislao
- Gonzalez Morales Jose Antonio
- Melian Lopez Juan Daniel
- Perez Alayon Francisco Marcelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2511 , F 61, S 8, H TF 32632, I/A 3 (18/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-62-38
Empresa: INVERSIONES Y OBRAS DEL ATLANTICO SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Alayon Estanislao
- Gonzalez Morales Jose Antonio
- Melian Lopez Juan Daniel
- Perez Alayon Francisco Marcelino
Liquidador Solidario
- Gonzalez Alayon Estanislao
- Gonzalez Morales Jose Antonio
- Melian Lopez Juan Daniel
- Perez Alayon Francisco Marcelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2511 , F 61, S 8, H TF 32632, I/A 3 (18/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-62-38
Información de MELIAN LOPEZ JUAN DANIEL
Mostramos los datos de MELIAN LOPEZ JUAN DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MELIAN LOPEZ JUAN DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos