MELIA CARBONELL JUAN
Informe ejecutivo de MELIA CARBONELL JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MELIA CARBONELL JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAMPSON ESPAÑOLA SA | Administrador Solidario | 09/09/2024 |
VINCULACIONES DE MELIA CARBONELL JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MELIA CARBONELL JUAN
Empresa: SAMPSON ESPAÑOLA SA
Administrador Solidario
- Melia Carbonell Juan
- Melia Tomas Joan Miquel
- Melia Tomas Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 955, I/A 35 (09/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-07
Empresa: SAMPSON ESPAÑOLA SA
Administrador Unico
- Melia Carbonell Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 955, I/A 35 (09/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-07
Empresa: SAMPSON ESPAÑOLA SA
Administrador Unico
- Melia Carbonell Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 826 , F 25, S 8, H PM 955, I/A 32 (28/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-170-07
Empresa: SAMPSON ESPAÑOLA SA
Administrador Unico
- Melia Carbonell Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 826 , F 25, S 8, H PM 955, I/A 31 (01/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-171-07
Empresa: SAMPSON ESPAÑOLA SA
Administrador Unico
- Melia Carbonell Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 826 , F 24, S 8, H PM 955, I/A 29 (02/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-197-07
Empresa: SAMPSON ESPAÑOLA SA
Administrador Mancomunado
- Melia Carbonell Juan
- Melia Tomas Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 826 , F 24, S 8, H PM 955, I/A 29 (02/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-197-07
Información de MELIA CARBONELL JUAN
Mostramos los datos de MELIA CARBONELL JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MELIA CARBONELL JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos