MELGUIZO ZODIACO MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de MELGUIZO ZODIACO MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MELGUIZO ZODIACO MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRODUCTOS DE VITICULTURA SA | Apoderado Mancomunado | 21/09/2012 | 16/05/2017 |
PRODUCTOS DE VITICULTURA SA | Administrador Unico | 20/06/2014 | 16/05/2017 |
PRODUCTOS DE VITICULTURA SA | Presidente | 06/09/2012 | 20/06/2014 |
PRODUCTOS DE VITICULTURA SA | Consejero Delegado | 06/09/2012 | 20/06/2014 |
PRODUCTOS DE VITICULTURA SA | Consejero | 06/09/2012 | 20/06/2014 |
VINCULACIONES DE MELGUIZO ZODIACO MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MELGUIZO ZODIACO MARIA DEL PILAR
Empresa: PRODUCTOS DE VITICULTURA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Melguizo Zodiaco Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 576 , F 199, S 8, H CR 1453, I/A 25 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-13
Empresa: PRODUCTOS DE VITICULTURA SA
Administrador Unico
- Melguizo Zodiaco Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 576 , F 198, S 8, H CR 1453, I/A 24 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-13
Empresa: PRODUCTOS DERIVADOS DEL VINO SA
Administrador Unico
- Melguizo Zodiaco Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 576 , F 196, S 8, H CR 1453, I/A 21 (20/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-13
Empresa: PRODUCTOS DERIVADOS DEL VINO SA
Consejero Delegado
- Melguizo Zodiaco Maria Del Pilar
Consejero
- Lejeune Valcarcel Ernesto
- Melguizo Zodiaco Maria Del Pilar
- Rodriguez Melguizo Maria Jose
Presidente
- Melguizo Zodiaco Maria Del Pilar
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 576 , F 196, S 8, H CR 1453, I/A 21 (20/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-13
Empresa: PRODUCTOS DERIVADOS DEL VINO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Melguizo Zodiaco Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 458 , F 188, S 8, H CR 1453, I/A 16 (21/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-194-13
Empresa: PRODUCTOS DERIVADOS DEL VINO SA
Consejero Delegado
- Melguizo Zodiaco Maria Del Pilar
Consejero
- Lejeune Valcarcel Ernesto
- Melguizo Zodiaco Maria Del Pilar
- Rodriguez Melguizo Maria Jose
Presidente
- Melguizo Zodiaco Maria Del Pilar
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 458 , F 188, S 8, H CR 1453, I/A 15 (06/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-13
Información de MELGUIZO ZODIACO MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de MELGUIZO ZODIACO MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MELGUIZO ZODIACO MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos