MELGUIZO MORALES BERNARDO RAMON
Informe ejecutivo de MELGUIZO MORALES BERNARDO RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MELGUIZO MORALES BERNARDO RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEXT&TECH 2013 SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/04/2015 |
VINCULACIONES DE MELGUIZO MORALES BERNARDO RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MELGUIZO MORALES BERNARDO RAMON
Empresa: NEXT&TECH 2013 SL
Consejero
- Escala Martorell Jessica
- Lopez Perez Fernando
- Melguizo Morales Bernardo Ramon
- Serrano Hidalgo Javier
Presidente
- Melguizo Morales Bernardo Ramon
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43981 , F 104, S 8, H B 443551, I/A 10 (25/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-08
Empresa: NEXT&TECH 2013 SL
Consejero
- Escala Martorell Jessica
- Lopez Perez Fernando
- Melguizo Morales Bernardo Ramon
- Serrano Hidalgo Javier
Presidente
- Melguizo Morales Bernardo Ramon
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43981 , F 104, S 8, H B 443551, I/A 9 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-90-08
Empresa: NEXT&TECH 2013 SL
Consejero
- Escala Martorell Jessica
- Lopez Perez Fernando
- Melguizo Morales Bernardo Ramon
- Serrano Hidalgo Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43981 , F 104, S 8, H B 443551, I/A 9 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-90-08
Empresa: NEXT&TECH 2013 SL
Consejero
- Escala Martorell Jessica
- Lopez Perez Fernando
- Melguizo Morales Bernardo Ramon
- Serrano Hidalgo Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43981 , F 101, S 8, H B 443551, I/A 7 (07/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-08
Empresa: NEXT&TECH 2013 SL
Consejero
- Baya Aparicio Josep
- Escala Martorell Jessica
- Lopez Perez Fernando
- Melguizo Morales Bernardo Ramon
- Serrano Hidalgo Javier
Presidente
Secretario
- Melguizo Morales Bernardo Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43981 , F 101, S 8, H B 443551, I/A 7 (07/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-08
Empresa: NEXT&TECH 2013 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Baya Aparicio Josep
- Escala Martorell Jessica
- Lopez Perez Fernando
- Melguizo Morales Bernardo Ramon
- Serrano Hidalgo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43981 , F 98, S 8, H B 443551, I/A 4 (21/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-79-08
Empresa: NEXT&TECH 2013 SL
Consejero
- Baya Aparicio Josep
- Escala Martorell Jessica
- Lopez Perez Fernando
- Melguizo Morales Bernardo Ramon
- Serrano Hidalgo Javier
Presidente
Secretario
- Melguizo Morales Bernardo Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43981 , F 97, S 8, H B 443551, I/A 3 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-52-08
Información de MELGUIZO MORALES BERNARDO RAMON
Mostramos los datos de MELGUIZO MORALES BERNARDO RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MELGUIZO MORALES BERNARDO RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos