MELGUIZO LOPEZ MARIA ROSARIO
Informe ejecutivo de MELGUIZO LOPEZ MARIA ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MELGUIZO LOPEZ MARIA ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALMERIA MECANIZADOS DE NAVARRA SA | Apoderado | 15/04/2024 | |
TALLERES ALMERIA SL | Apoderado | 26/03/2024 | |
4LM3L INVESTMENTS SL | Apoderado | 13/11/2020 | |
TALLERES ALMERIA SL | Administrador Suplente | 03/08/2016 |
VINCULACIONES DE MELGUIZO LOPEZ MARIA ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MELGUIZO LOPEZ MARIA ROSARIO
Empresa: ALMERIA MECANIZADOS DE NAVARRA SA
Apoderado
- Almeria Melguizo Lucas
- Araujo Salmeron Joaquin
- Melguizo Lopez Maria Rosario
- Ulloa Valle Ascension
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1730 , F 173, S 8, H NA 34321, I/A 8 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-31
Empresa: ALMERIA MECANIZADOS DE NAVARRA SA
Apoderado
- Almeria Melguizo Jesus Angel
- Melguizo Lopez Maria Rosario
- Ulloa Valle Ascension
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1730 , F 173, S 8, H NA 34321, I/A 7 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-31
Empresa: TALLERES ALMERIA SL
Apoderado
- Almeria Melguizo Lucas
- Araujo Salmeron Joaquin
- Melguizo Lopez Maria Rosario
- Ulloa Valle Ascension
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25198 , F 165, S 8, H M 110315, I/A 18 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-66-28
Empresa: 4LM3L INVESTMENTS SL
Apoderado
- Melguizo Lopez Maria Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40966 , F 3, S 8, H M 726656, I/A 2 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-28
Empresa: ALMERIA MECANIZADOS DE NAVARRA SA
Apoderado
- Almeria Melguizo Jesus Angel
- Melguizo Lopez Maria Rosario
- Ulloa Valle Ascension
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1730 , F 169, S 8, H NA 34321, I/A 4 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-31
Empresa: TALLERES ALMERIA SA
Administrador Unico
Administrador Suplente
- Melguizo Lopez Maria Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25198 , F 163, S 8, H M 110315, I/A 16 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-28
Información de MELGUIZO LOPEZ MARIA ROSARIO
Mostramos los datos de MELGUIZO LOPEZ MARIA ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MELGUIZO LOPEZ MARIA ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos