MELGOSA PADRONES CARLOS
Informe ejecutivo de MELGOSA PADRONES CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MELGOSA PADRONES CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLARETE DE PUCELA SL | Administrador Unico | 28/05/2020 | |
MICROCLIMA SA | Administrador Unico | 14/11/2011 | 18/05/2020 |
ENERGYSAT MICROCLIMA SL | Administrador Unico | 30/01/2009 | 27/04/2020 |
VINCULACIONES DE MELGOSA PADRONES CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MELGOSA PADRONES CARLOS
Empresa: CLARETE DE PUCELA SL
Administrador Unico
- Melgosa Padrones Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24902 , F 90, S 8, H M 448348, I/A 2 (28/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-106-28
Empresa: MICROCLIMA SA
Administrador Unico
- Melgosa Padrones Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5534 , F 213, S 8, H M 90566, I/A 37 (18/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-98-28
Empresa: ENERGYSAT MICROCLIMA SL
Administrador Unico
- Melgosa Padrones Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26362 , F 192, S 8, H M 475047, I/A 3 (27/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-85-28
Empresa: MICROCLIMA SA
Administrador Unico
- Melgosa Padrones Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5534 , F 213, S 8, H M 90566, I/A 35 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-189-28
Empresa: MICROCLIMA SA
Administrador Unico
- Melgosa Padrones Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5534 , F 211, S 8, H M 90566, I/A 31 (14/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-222-28
Empresa: ENERGYSAT MICROCLIMA SL
Administrador Unico
- Melgosa Padrones Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26362 , F 187, S 8, H M 475047, I/A 1 (30/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-28
Información de MELGOSA PADRONES CARLOS
Mostramos los datos de MELGOSA PADRONES CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MELGOSA PADRONES CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos