MELGAREJO PIÑAR REYES
Informe ejecutivo de MELGAREJO PIÑAR REYES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MELGAREJO PIÑAR REYES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASPERO SA | Apoderado Solidario | 15/05/2012 | 09/11/2022 |
ASPERO SA | Consejero Delegado Solidario | 17/07/2018 | 09/11/2022 |
ASPERO SA | Presidente | 17/07/2018 | 09/11/2022 |
ASPERO SA | Consejero | 17/07/2018 | 09/11/2022 |
ASPERO SA | Presidente | 29/03/2012 | 17/07/2018 |
ASPERO SA | Consejero Delegado Mancomunado | 29/03/2012 | 17/07/2018 |
ASPERO SA | Consejero | 29/03/2012 | 17/07/2018 |
VINCULACIONES DE MELGAREJO PIÑAR REYES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MELGAREJO PIÑAR REYES
Empresa: ASPERO SA
Apoderado Solidario
- Melgarejo Piñar Reyes
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4472 , F 117, S 8, H SE 10450, I/A 31 (09/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-41
Empresa: ASPERO SA
Consejero Delegado Solidario
- Melgarejo Piñar Francisco Javier
- Melgarejo Piñar Reyes
Consejero
Presidente
- Melgarejo Piñar Reyes
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4472 , F 117, S 8, H SE 10450, I/A 31 (09/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-41
Empresa: ASPERO SA
Consejero Delegado Solidario
- Melgarejo Piñar Francisco Javier
- Melgarejo Piñar Reyes
Consejero
Presidente
- Melgarejo Piñar Reyes
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4472 , F 117, S 8, H SE 10450, I/A 30 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-146-41
Empresa: ASPERO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Melgarejo Piñar Francisco Javier
- Melgarejo Piñar Reyes
Consejero
Presidente
- Melgarejo Piñar Reyes
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4472 , F 117, S 8, H SE 10450, I/A 30 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-146-41
Empresa: ASPERO SA
Apoderado Solidario
- Melgarejo Piñar Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4472 , F 114, S 8, H SE 10450, I/A 24 (15/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-41
Empresa: ASPERO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Melgarejo Piñar Jaime
- Melgarejo Piñar Reyes
Consejero
Presidente
- Melgarejo Piñar Reyes
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1633 , F 76, S 8, H SE 10450, I/A 23 (29/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-71-41
Información de MELGAREJO PIÑAR REYES
Mostramos los datos de MELGAREJO PIÑAR REYES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MELGAREJO PIÑAR REYES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos