MELERO SOLDEVILLA FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de MELERO SOLDEVILLA FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MELERO SOLDEVILLA FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALFATARRABIA MANTENIMIENTO SL | Administrador Mancomunado | 18/11/2019 |
VINCULACIONES DE MELERO SOLDEVILLA FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MELERO SOLDEVILLA FRANCISCO JAVIER
Empresa: ALFATARRABIA MANTENIMIENTO SL
Administrador Mancomunado
- Gajate Benito Ruben
- Melero Soldevilla Carlos
- Melero Soldevilla Enrique
- Melero Soldevilla Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1822 , F 195, S 8, H NA 36162, I/A 2 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-31
Administrador Solidario
- Asurmendi Laquidain Martin Julio
- Melero Soldevilla Francisco Javier
- Mozaz Jimenez Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1653 , F 176, S 8, H NA 32801, I/A 2 (15/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-119-31
Empresa: GLOBAL EXQUISITE SL
Apoderado Solidario
- Melero Soldevilla Carlos
- Melero Soldevilla Enrique
- Melero Soldevilla Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 761 , F 178, S 8, H LO 15484, I/A 2 (09/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-26
Administrador Solidario
- Asurmendi Laquidain Martin Julio
- Melero Soldevilla Francisco Javier
- Mozaz Jimenez Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1653 , F 175, S 8, H NA 32801, I/A 1 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-31
Información de MELERO SOLDEVILLA FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de MELERO SOLDEVILLA FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MELERO SOLDEVILLA FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos