MELERO LUQUE MIREIA
Informe ejecutivo de MELERO LUQUE MIREIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MELERO LUQUE MIREIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAXILO GV40 SLP | Administrador Solidario | 09/08/2024 |
VINCULACIONES DE MELERO LUQUE MIREIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MELERO LUQUE MIREIA
Empresa: MAXILO GV40 SLP
Administrador Solidario
- Margallo Itza Leyre
- Melero Luque Mireia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 83423, I/A 1 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-48
Empresa: TECHMAX SURGERY SLP
Administrador Solidario
- Arnaud Gerard Rene Morla
- Melero Luque Mireia
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48334 , F 45, S 8, H B 580410, I/A 2 (11/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-57-08
Empresa: TECHMAX SURGERY SLP
Administrador Solidario
- Arnaud Gerard Rene Morla
- Melero Luque Mireia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48334 , F 44, S 8, H B 580410, I/A 1 (02/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-08
Empresa: BARCELONA FACES SLP
Administrador Solidario
- Arnaud Gerard Rene Morla
- Cuesta Gonzalez Francisco Javier
- Melero Luque Mireia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46074 , F 72, S 8, H B 508660, I/A 1 (25/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-167-08
Información de MELERO LUQUE MIREIA
Mostramos los datos de MELERO LUQUE MIREIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MELERO LUQUE MIREIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos