MELERO BERMEJO NATALIA LUCIA
Informe ejecutivo de MELERO BERMEJO NATALIA LUCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MELERO BERMEJO NATALIA LUCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANKINTER INVESTMENT SGEIC SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/05/2024 | |
BANKINTER CONSULTORIA ASESORAMIENTO Y ATENCION TELEFONICA SA | Apoderado | 21/10/2022 | |
BANKINTER SA | Apoderado | 27/07/2022 | |
BANKINTER SA | Apoderado Mancomunado | 02/03/2022 |
VINCULACIONES DE MELERO BERMEJO NATALIA LUCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MELERO BERMEJO NATALIA LUCIA
Empresa: BANKINTER INVESTMENT SGEIC SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Melero Bermejo Natalia Lucia
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 781025, I/A 12 (16/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-28
Apoderado
- Melero Bermejo Natalia Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15599 , F 217, S 8, H M 64434, I/A 113 (21/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-207-28
Empresa: BANKINTER SA
Apoderado
- Melero Bermejo Natalia Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43053 , F 115, S 8, H M 7766, I/A 9423 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-147-28
Empresa: BANKINTER SA
Apoderado Mancomunado
- Melero Bermejo Natalia Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43053 , F 36, S 8, H M 7766, I/A 9350 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-28
Información de MELERO BERMEJO NATALIA LUCIA
Mostramos los datos de MELERO BERMEJO NATALIA LUCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MELERO BERMEJO NATALIA LUCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos