MELER UGARTE MERCEDES
Informe ejecutivo de MELER UGARTE MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MELER UGARTE MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUAMELER SA | Administrador Solidario | 02/01/2014 |
VINCULACIONES DE MELER UGARTE MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MELER UGARTE MERCEDES
Empresa: SUAMELER SA
Administrador Solidario
- Meler Ugarte Mercedes
- Suarez Alcorta Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 605, L 1, F 12, S 8, H BI 4834,A , I/ 12 (12/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-48
Empresa: SUAMELER SA
Administrador Solidario
- Meler Ugarte Mercedes
- Suarez Alcorta Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 605, L 1, F 11, S 8, H BI 4834,A , I/ 11 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-78-48
Empresa: SUAMELER SA
Administrador Solidario
- Meler Ugarte Mercedes
- Suarez Alcorta Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 605, L 1, F 11, S 8, H BI 4834,A , I/ 9 (02/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-10-48
Empresa: SUAMELER SA
Administrador Solidario
- Meler Ugarte Mercedes
- Suarez Alcorta Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 605, L 1, F 11, S 8, H BI 4834,A , I/ 9 (02/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-10-48
Información de MELER UGARTE MERCEDES
Mostramos los datos de MELER UGARTE MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MELER UGARTE MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos