MELENDEZ FERNANDEZ SALVADOR JESUS
Informe ejecutivo de MELENDEZ FERNANDEZ SALVADOR JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MELENDEZ FERNANDEZ SALVADOR JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VELILLA GROUP EUROPE SL | Apoderado | 04/07/2024 | |
VJ HAEMAC SL | Apoderado | 06/02/2023 | |
VELILLA GROUP EUROPE SL | Apoderado | 31/01/2023 | |
ARESANA 2021 SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/01/2023 |
VINCULACIONES DE MELENDEZ FERNANDEZ SALVADOR JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MELENDEZ FERNANDEZ SALVADOR JESUS
Empresa: VELILLA GROUP EUROPE SL
Apoderado
- Fernandez Allen Enrique Ramon
- Garcia Nates Juan
- Melendez Fernandez Salvador Jesus
- Mena Navas Vanesa
- Moreno Ruiz Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 759175, I/A 7 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-28
Empresa: VJ HAEMAC SL
Apoderado
- Fernandez Allen Enrique Ramon
- Garcia Nates Juan
- Melendez Fernandez Salvador Jesus
- Olid Velilla Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44377 , F 157, S 8, H M 782122, I/A 2 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-28
Empresa: VELILLA GROUP EUROPE SL
Apoderado
- Fernandez Allen Enrique Ramon
- Garcia Nates Juan
- Melendez Fernandez Salvador Jesus
- Mena Navas Vanesa
- Olid Velilla Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42948 , F 70, S 8, H M 759175, I/A 4 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-28
Empresa: ARESANA 2021 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Nates Juan
- Melendez Fernandez Salvador Jesus
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42948 , F 89, S 8, H M 759176, I/A 2 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-28
Información de MELENDEZ FERNANDEZ SALVADOR JESUS
Mostramos los datos de MELENDEZ FERNANDEZ SALVADOR JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MELENDEZ FERNANDEZ SALVADOR JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos