MELCHOR GONZALEZ SANCHEZ
Informe ejecutivo de MELCHOR GONZALEZ SANCHEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MELCHOR GONZALEZ SANCHEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNION TORRE LORCA SA | Administrador Mancomunado | 18/08/2015 | 24/12/2018 |
IDEAL BAÑO SL | Administrador Mancomunado | 23/01/2017 | 06/11/2018 |
UNION TORRE LORCA SA | Presidente | 22/10/2013 | 25/11/2014 |
UNION TORRE LORCA SA | Consejero | 22/10/2013 | 25/11/2014 |
UNION TORRE LORCA SA | Consejero Delegado Solidario | 22/10/2013 | 25/11/2014 |
VINCULACIONES DE MELCHOR GONZALEZ SANCHEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MELCHOR GONZALEZ SANCHEZ
Empresa: UNION TORRE LORCA SA
Administrador Mancomunado
- Melchor Gonzalez Gonzalez
- Melchor Gonzalez Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2052 , F 198, S 8, H MU 44835, I/A 9 (24/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-1-30
Empresa: IDEAL BAÑO SL
Administrador Mancomunado
- Melchor Gonzalez Baenas
- Melchor Gonzalez Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1433 , F 201, S 8, H MU 26366, I/A 9 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-30
Empresa: IDEAL BAÑO SL
Administrador Mancomunado
- Melchor Gonzalez Baenas
- Melchor Gonzalez Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1433 , F 200, S 8, H MU 26366, I/A 6 (23/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-30
Empresa: IDEAL BAÑO SL
Administrador Mancomunado
- Andres Gonzalez Sanchez
- Melchor Gonzalez Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1433 , F 200, S 8, H MU 26366, I/A 6 (23/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-30
Empresa: UNION TORRE LORCA SA
Administrador Mancomunado
- Melchor Gonzalez Gonzalez
- Melchor Gonzalez Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2052 , F 198, S 8, H MU 44835, I/A 7 (18/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-164-30
Empresa: UNION TORRE LORCA SA
Consejero Delegado Solidario
- Andres Gonzalez Sanchez
- Melchor Gonzalez Sanchez
Consejero
- Andres Gonzalez Sanchez
- Melchor Gonzalez Baenas
- Melchor Gonzalez Gonzalez
- Melchor Gonzalez Sanchez
Presidente
- Melchor Gonzalez Sanchez
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2052 , F 198, S 8, H MU 44835, I/A 5 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-230-30
Empresa: UNION TORRE LORCA SA
Consejero Delegado Solidario
- Andres Gonzalez Sanchez
- Melchor Gonzalez Sanchez
Consejero
- Andres Gonzalez Sanchez
- Melchor Gonzalez Baenas
- Melchor Gonzalez Gonzalez
- Melchor Gonzalez Sanchez
Presidente
- Melchor Gonzalez Sanchez
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2052 , F 198, S 8, H MU 44835, I/A 4 (22/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-206-30
Empresa: UNION TORRE LORCA SA
Consejero
- Andres Gonzalez Sanchez
- Melchor Gonzalez Baenas
- Melchor Gonzalez Gonzalez
- Melchor Gonzalez Sanchez
Presidente
- Melchor Gonzalez Sanchez
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2052 , F 198, S 8, H MU 44835, I/A 4 (22/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-206-30
Información de MELCHOR GONZALEZ SANCHEZ
Mostramos los datos de MELCHOR GONZALEZ SANCHEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MELCHOR GONZALEZ SANCHEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos