MELCHISIDOR CANIBE MARIA AMAYA
Informe ejecutivo de MELCHISIDOR CANIBE MARIA AMAYA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE MELCHISIDOR CANIBE MARIA AMAYA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ISOTRON SA | Apoderado | 28/12/2015 | 03/09/2018 |
BABCOCK MONTAJES SA | Apoderado | 16/08/2018 | |
INGENIERIA Y SUMINISTROS ASTURIAS SA | Apoderado | 17/03/2016 | 06/08/2018 |
ISASTUR INGENIERIA SA | Apoderado | 08/01/2016 | 03/08/2018 |
INGENIERIA Y SUMINISTROS ASTURIAS SA | Consejero | 25/01/2016 | 17/07/2018 |
INGENIERIA Y SUMINISTROS ASTURIAS SA | Secretario | 02/03/2016 | 17/07/2018 |
ASAS CORPORATE SL | Secretario | 29/08/2013 | 04/10/2017 |
ASAS CORPORATE SL | Consejero | 29/08/2013 | 04/10/2017 |
ACTEMIUM ASAS SL | Apoderado | 25/06/2010 | 09/06/2017 |
ASAS CORPORATE SL | Consejero Delegado Solidario | 29/08/2013 | 14/10/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MELCHISIDOR CANIBE MARIA AMAYA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MELCHISIDOR CANIBE MARIA AMAYA
Empresa: ISOTRON SA
Apoderado
- Melchisidor Canibe Maria Amaya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3946 , F 210, S 8, H AS 7986, I/A 106 (03/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-175-33
Empresa: BABCOCK MONTAJES SA
Apoderado
- Melchisidor Canibe Maria Amaya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5366 , F 139, S 8, H BI 2754,A , I/ 148 (16/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-165-48
Empresa: INGENIERIA Y SUMINISTROS ASTURIAS SA
Apoderado
- Melchisidor Canibe Maria Amaya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4099 , F 70, S 8, H AS 2775, I/A 73 (06/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-156-33
Empresa: ISASTUR INGENIERIA SA
Apoderado
- Melchisidor Canibe Maria Amaya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3290 , F 69, S 8, H AS 31578, I/A 23 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-33
Empresa: INGENIERIA Y SUMINISTROS ASTURIAS SA
Consejero
- Melchisidor Canibe Maria Amaya
Secretario
- Melchisidor Canibe Maria Amaya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4099 , F 70, S 8, H AS 2775, I/A 72 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-141-33
Empresa: ASAS CORPORATE SL
Consejero Delegado
Consejero
- Cuesta Gutierrez Alberto
- Melchisidor Canibe Maria Amaya
- Pardo De Mingo Ildefonso
- Peña Morales Jose Antonio
- Sanchez Menendez Alejandro
Presidente
Secretario
- Melchisidor Canibe Maria Amaya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3826 , F 89, S 8, H AS 40722, I/A 10 (04/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-197-33
Empresa: ASAS SYSTEMS SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Arroyo Garcia Rosa Maria
- Cuesta Gutierrez Alberto
- ISASTUR SERVICIOS SL
- ISASTUR SERVICIOS SL
- Melchisidor Canibe Maria Amaya
- Roda Sanz Jose Manuel
- Roda Sanz Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42561 , F 70, S 8, H B 283138, I/A 46 (09/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-08
Empresa: ASAS CORPORATE SL
Consejero Delegado Solidario
- Cuesta Gutierrez Alberto
- Melchisidor Canibe Maria Amaya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3826 , F 88, S 8, H AS 40722, I/A 8 (14/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-203-33
Empresa: INGENIERIA Y SUMINISTROS ASTURIAS SA
Apoderado
- Melchisidor Canibe Maria Amaya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4099 , F 67, S 8, H AS 2775, I/A 66 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-59-33
Empresa: INGENIERIA Y SUMINISTROS ASTURIAS SA
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
- Melchisidor Canibe Maria Amaya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4099 , F 64, S 8, H AS 2775, I/A 63 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-33
VER MAS ACTOS
Información de MELCHISIDOR CANIBE MARIA AMAYA
Mostramos los datos de MELCHISIDOR CANIBE MARIA AMAYA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MELCHISIDOR CANIBE MARIA AMAYA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos