MEJIAS VILLATORO PEDRO JOSE
Informe ejecutivo de MEJIAS VILLATORO PEDRO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 17
Empresas activas: 16
Cargos inactivos: 39
Empresas inactivas: 26
CARGOS DE MEJIAS VILLATORO PEDRO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PANGRAM CAPITAL PARTNERS II SCR PYME SA | Secretario No Consejero | 12/08/2024 | |
REALIDADES CEDACEROS 6 SL | Apoderado | 15/06/2022 | |
PANGRAM CP SICC SA | Secretario No Consejero | 15/09/2021 | |
PANGRAM CAPITAL SL | Secretario No Consejero | 07/09/2021 | |
AUREUMSPACE SL | Administrador Solidario | 04/08/2020 | |
TENAT 122 SL | Secretario No Consejero | 19/01/2017 | |
SOUTH DERAL GROUP SL | Secretario No Consejero | 23/06/2015 | |
SOUTH DARLER GROUP SL | Apoderado | 24/03/2015 | |
INVERSIONES COSTA GUANCHE SL | Apoderado | 30/10/2013 | |
FOOT HILLS SL | Representante | 17/05/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MEJIAS VILLATORO PEDRO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEJIAS VILLATORO PEDRO JOSE
Apoderado
Auditor
Consejero
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
- Mejias Villatoro Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 829679, I/A 1 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-28
Empresa: AGYTAX LAB SL
Consejero Delegado
Consejero
- Castillo Pastor Pablo Guillermo
- Dorado Gonzalez Manuel
- Hernandez Madrid Ramon
- Mejias Villatoro Pedro Jose
- Miñano Turpin Jose Victorio
Presidente
Secretario
- Mejias Villatoro Pedro Jose
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 435982, I/A 7 (18/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-28
Empresa: INCEPTION CAPITAL SL
Consejero
- Badimon Reverter Marcelo
- Del Pozo Sanchez Gonzalo
- Mejias Villatoro Pedro Jose
- Ortiz Von Bismarck Francisco Jose
- TADIUM INVEST SCR SA
- Vallejo Llopis Juan
Presidente
Representante
Secretario
- Mejias Villatoro Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 527209, I/A 19 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-28
Empresa: REALIDADES CEDACEROS 6 SL
Apoderado
- Mejias Villatoro Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43636 , F 136, S 8, H M 770324, I/A 2 (15/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-118-28
Empresa: LOCALES DE COLUMELA SL
Administrador Solidario
- Mejias Villatoro Pedro Jose
- Santos Dutrey Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13488 , F 70, S 8, H M 219106, I/A 7 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-234-28
Empresa: AVENPORT SL
Consejero Delegado
Consejero
- Cardenas Santos Jose Ramon
- Mejias Villatoro Pedro Jose
- Santos Dutrey Juan Carlos
Presidente
Secretario
- Mejias Villatoro Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9768 , F 174, S 8, H M 156923, I/A 6 (25/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-210-28
Empresa: JUSTAPIO SL
Consejero
- Mathieu Elizabeth Marie Jeanne
- Mejias Villatoro Pedro Jose
- Santos Dutrey Juan Carlos
Presidente
Secretario
- Mejias Villatoro Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41663 , F 150, S 8, H M 213988, I/A 8 (22/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-209-28
Empresa: PANGRAM CP SICC SA
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
- Mejias Villatoro Pedro Jose
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42267 , F 140, S 8, H M 748285, I/A 1 (15/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-183-28
Empresa: PANGRAM CAPITAL SL
Apoderado Solidario
Presidente
Secretario No Consejero
- Mejias Villatoro Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41883 , F 65, S 8, H M 716507, I/A 5 (07/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-177-28
Empresa: PANGRAM CAPITAL SL
Consejero
- De La Guardia Escardo Alvaro
- Mejias Villatoro Pedro Jose
Presidente
Secretario
- Mejias Villatoro Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41883 , F 65, S 8, H M 716507, I/A 5 (07/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-177-28
VER MAS ACTOS
Información de MEJIAS VILLATORO PEDRO JOSE
Mostramos los datos de MEJIAS VILLATORO PEDRO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEJIAS VILLATORO PEDRO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos