MEJIAS UCEDA CAYETANA MARIA
Informe ejecutivo de MEJIAS UCEDA CAYETANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MEJIAS UCEDA CAYETANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASC INTEGRAL SERVICES SL | Administrador Solidario | 09/11/2021 | |
ASC INTEGRAL SERVICES SL | Apoderado Solidario | 24/07/2020 | |
AS QUALITY DEVELOPMENT SYSTEMS SL | Administrador Solidario | 24/09/2019 | |
ASESORIA DE CONSUMO Y SANIDAD SL | Administrador Solidario | 21/09/2017 |
VINCULACIONES DE MEJIAS UCEDA CAYETANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEJIAS UCEDA CAYETANA MARIA
Empresa: ABERFURA ASISTENCIA SANITARIA SL
Administrador Solidario
- Mejias Uceda Cayetana Maria
- Velasco Ramirez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6873 , F 39, S 8, H SE125860, I/A 3 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-41
Empresa: ABERFURA ASISTENCIA SANITARIA SL
Administrador Mancomunado
- Mejias Uceda Cayetana Maria
- Porta Martin Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6873 , F 39, S 8, H SE125860, I/A 3 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-41
Empresa: ABERFURA ASISTENCIA SANITARIA SL
Apoderado Solidario
- Mejias Uceda Cayetana Maria
- Porta Martin Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6873 , F 38, S 8, H SE125860, I/A 2 (24/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-153-41
Empresa: ABERFURA ASISTENCIA SANITARIA SL
Administrador Mancomunado
- Mejias Uceda Cayetana Maria
- Porta Martin Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6873 , F 37, S 8, H SE125860, I/A 1 (16/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-123-41
Empresa: AS QUALITY DEVELOPMENT SYSTEMS SL
Administrador Solidario
- Mejias Uceda Cayetana Maria
- Pallares Bejarano Salvador
- Velasco Ramirez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6771 , F 7, S 8, H SE123172, I/A 1 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-189-41
Empresa: ASESORIA DE CONSUMO Y SANIDAD SL
Administrador Solidario
- Mejias Uceda Cayetana Maria
- Velasco Ramirez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5484 , F 42, S 8, H SE 92282, I/A 5 (21/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-187-41
Información de MEJIAS UCEDA CAYETANA MARIA
Mostramos los datos de MEJIAS UCEDA CAYETANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEJIAS UCEDA CAYETANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos