MEJIAS PRIETO MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de MEJIAS PRIETO MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MEJIAS PRIETO MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIACAR ASSISTANCE SL | Apoderado Solidario | 28/03/2018 | |
VIACAR ASSISTANCE SL | Presidente | 16/03/2018 | |
VIACAR ASSISTANCE SL | Consejero | 16/03/2018 |
VINCULACIONES DE MEJIAS PRIETO MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEJIAS PRIETO MIGUEL ANGEL
Consejero Delegado
Consejero
- Alvarez Alvarez Evangelina
- Carretero Leon Marcos Jose
- Fernandez Luque Manuel
- Garcia Olivarez Mercedes
- Irastorza Aldama Iasone
- Mañez Hernandez Manuel
- Marin Cuesta Juan Carlos
- Mejias Prieto Miguel Angel
- Naranjo Tardio Gabriel
- Puntas Delgado Jose Luis
- Vega Gonzalez Serafin Fernando
- Villalobos Perez Estela Maria
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35218 , F 126, S 8, H M 633282, I/A 1M (07/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-28
Empresa: VIACAR ASSISTANCE SL
Apoderado Solidario
- Mejias Prieto Miguel Angel
- Villalobos Perez Estela Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2267 , F 16, S 8, H CA 52893, I/A 2 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-67-11
Empresa: VIACAR ASSISTANCE SL
Consejero
- Astorga Butron Francisco Javier
- Mejias Prieto Miguel Angel
- Mejias Varo Maria Desiree
- Villalobos Perez Estela Maria
Presidente
- Mejias Prieto Miguel Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2267 , F 1, S 8, H CA 52893, I/A 1 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-11
Consejero
- Mejias Prieto Miguel Angel
- Muñoz Prieto Juan Carlos
- Perez Rodriguez Clementina
- Villalobos Perez Estela Maria
Liquidador
Presidente
Secretario
- Mejias Prieto Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2201 , F 14, S 8, H CA 49907, I/A 2 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-11
Consejero Delegado
Consejero
- Alvarez Alvarez Evangelina
- Carretero Leon Marcos Jose
- Fernandez Luque Manuel
- Garcia Olivarez Mercedes
- Irastorza Aldama Iasone
- Mañez Hernandez Manuel
- Marin Cuesta Juan Carlos
- Mejias Prieto Miguel Angel
- Naranjo Tardio Gabriel
- Puntas Delgado Jose Luis
- Vega Gonzalez Serafin Fernando
- Villalobos Perez Estela Maria
Presidente
Secretario
Tesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35218 , F 126, S 8, H M 633282, I/A 1 (03/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-90-28
Consejero
- Mejias Prieto Miguel Angel
- Muñoz Prieto Juan Carlos
- Perez Rodriguez Clementina
- Villalobos Perez Estela Maria
Presidente
Secretario
- Mejias Prieto Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2201 , F 10, S 8, H CA 49907, I/A 1 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-112-11
Empresa: ASISTENCIA DEL ESTRECHO SL
Administrador Solidario
- Fernandez De Mesa Garcia Francisco
- Mejias Prieto Miguel Angel
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1019 , F 192, S 8, H CA 10695, I/A 4 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-235-11
Información de MEJIAS PRIETO MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de MEJIAS PRIETO MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEJIAS PRIETO MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos