MEJIAS ALVAREZ MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de MEJIAS ALVAREZ MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MEJIAS ALVAREZ MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TANY NATURE SL | Consejero | 23/06/2009 | 04/06/2024 |
VINCULACIONES DE MEJIAS ALVAREZ MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEJIAS ALVAREZ MARIA DOLORES
Empresa: TANY NATURE SL
Consejero Delegado
Consejero
- Atanasio Naranjo Hidalgo
- Jose Maria Naranjo Mejias
- Mejias Alvarez Maria Dolores
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BA 12641, I/A 23 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-06
Empresa: TANY NATURE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Atanasio Naranjo Hidalgo
- Mejias Alvarez Maria Dolores
- Naranjo Mejias Jose Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 463 , F 12, S 8, H BA 12641, I/A 17 (31/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-107-06
Empresa: TANY NATURE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Mejias Alvarez Maria Dolores
- Naranjo Hidalgo Atanasio
- Naranjo Mejias Jose Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 463 , F 11, S 8, H BA 12641, I/A 13 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-141-06
Empresa: TANY NATURE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Mejias Alvarez Maria Dolores
- Naranjo Hidalgo Atanasio
- Naranjo Mejias Jose Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 249 , F 80, S 8, H BA 12641, I/A 10 (23/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-123-06
Información de MEJIAS ALVAREZ MARIA DOLORES
Mostramos los datos de MEJIAS ALVAREZ MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEJIAS ALVAREZ MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos