MEJIA MACHON FRANCISCO
Informe ejecutivo de MEJIA MACHON FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE MEJIA MACHON FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEJIA MACHON FRANCISCO
Empresa: METRATIR ESPAÑA SL
Consejero
- Mejia Machon Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31086 , F 6, S 8, H M 226343, I/A 20 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-28
Empresa: RAYMATRANS SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Daimiel Romero Jose Antonio
- Herrero Camacho David
- Mejia Machon Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1451 , F 22, S 8, H VA 504, I/A 29 (29/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-47
Empresa: PICTUM CAR SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Mejia Machon Francisco
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1540 , F 176, S 8, H TO 26034, I/A 8 (24/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-165-45
Empresa: RAYMATRANS SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Daimiel Romero Jose Antonio
- Herrero Camacho David
- Mejia Machon Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1451 , F 19, S 8, H VA 504, I/A 22 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-47
Empresa: METRATIR ESPAÑA SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Garcia Hernandez Eva Maria
- Herrero Camacho David
- Mejia Machon Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31086 , F 2, S 8, H M 226343, I/A 11 (21/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-207-28
Información de MEJIA MACHON FRANCISCO
Mostramos los datos de MEJIA MACHON FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEJIA MACHON FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos