MEIZOSO VIEITES JOSEFA
Informe ejecutivo de MEIZOSO VIEITES JOSEFA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MEIZOSO VIEITES JOSEFA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GASOLEO C SL | Liquidador Mancomunado | 12/09/2023 | |
GASOLEOS SAN MARCOS SL | Apoderado Solidario | 01/02/2022 | |
GASOLEOS ABEGONDO SL | Apoderado Solidario | 22/10/2014 | |
GASOLEOS SAN MARCOS SL | Apoderado Solidario | 07/02/2014 |
VINCULACIONES DE MEIZOSO VIEITES JOSEFA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEIZOSO VIEITES JOSEFA
Empresa: GASOLEO C SL
Liquidador Mancomunado
- BACARIZA SA
- Meizoso Vieites Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 169, S 8, H SC 10235, I/A 4 (12/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-180-15
Empresa: GASOLEO C SL
Administrador Mancomunado
- BACARIZA SA
- Meizoso Vieites Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 169, S 8, H SC 10235, I/A 4 (12/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-180-15
Empresa: GASOLEOS SAN MARCOS SL
Apoderado Solidario
- Garcia Perez Manuel
- Meizoso Vieites Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3507 , F 192, S 8, H C 50932, I/A 4 (01/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-27-15
Empresa: GASOLEOS ABEGONDO SL
Apoderado Solidario
- Garcia Perez Manuel
- Meizoso Vieites Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1825 , F 130, S 8, H C 16624, I/A 7 (22/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-207-15
Empresa: GASOLEOS ABEGONDO SL
Administrador Solidario
- Garcia Perez Manuel
- Meizoso Vieites Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1825 , F 130, S 8, H C 16624, I/A 5 (22/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-207-15
Empresa: GASOLEOS SAN MARCOS SL
Apoderado Solidario
- Garcia Perez Manuel
- Meizoso Vieites Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3507 , F 191, S 8, H C 50932, I/A 2 (07/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-31-15
Información de MEIZOSO VIEITES JOSEFA
Mostramos los datos de MEIZOSO VIEITES JOSEFA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEIZOSO VIEITES JOSEFA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos