MEIRAMA AMOR VICTOR MANUEL
Informe ejecutivo de MEIRAMA AMOR VICTOR MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MEIRAMA AMOR VICTOR MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEPAVENTAS SL | Administrador Solidario | 03/04/2017 | 12/04/2022 |
MEIRAMA-PATIÑO SA | Consejero Delegado Solidario | 09/10/2020 | 15/05/2018 |
MEIRAMA-PATIÑO SA | Presidente | 09/10/2020 | 15/05/2018 |
MEIRAMA-PATIÑO SA | Consejero | 09/10/2020 | 15/05/2018 |
VINCULACIONES DE MEIRAMA AMOR VICTOR MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEIRAMA AMOR VICTOR MANUEL
Empresa: MEPAVENTAS SL
Administrador Solidario
- Meirama Amor Victor Manuel
- Patiño Garcia Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3616 , F 25, S 8, H C 55524, I/A 2 (12/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-76-15
Empresa: MEIRAMA-PATIÑO SA
Consejero Delegado Solidario
- Meirama Amor Victor Manuel
- Patiño Garcia Ramon
Consejero
- Meirama Amor Victor Manuel
- Patiño Garcia Ramon
Presidente
- Meirama Amor Victor Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2254 , F 118, S 8, H C 23129, I/A nm3 (15/05/2018)
CVE: BORME-A-2020-205-15
Empresa: MEIRAMA-PATIÑO SA
Consejero Delegado Solidario
- Meirama Amor Victor Manuel
- Patiño Garcia Ramon
Consejero
- Garcia Lopez Maria Begoña
- Meirama Amor Victor Manuel
- Patiño Garcia Ramon
Presidente
- Meirama Amor Victor Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2254 , F 119, S 8, H C 23129, I/A 5 (09/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-203-15
Empresa: MEIRAMA-PATIÑO SA
Consejero Delegado Solidario
- Meirama Amor Victor Manuel
- Patiño Garcia Ramon
Consejero
- Garcia Lopez Maria Begoña
- Meirama Amor Victor Manuel
- Patiño Garcia Ramon
Presidente
- Meirama Amor Victor Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2254 , F 119, S 8, H C 23129, I/A 4 (09/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-203-15
Empresa: MEPAVENTAS SL
Administrador Solidario
- Meirama Amor Victor Manuel
- Patiño Garcia Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3616 , F 25, S 8, H C 55524, I/A 1 (03/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-69-15
Información de MEIRAMA AMOR VICTOR MANUEL
Mostramos los datos de MEIRAMA AMOR VICTOR MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEIRAMA AMOR VICTOR MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos