MEINSEN FERRY FABIAN
Informe ejecutivo de MEINSEN FERRY FABIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE MEINSEN FERRY FABIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BARROWTOWN SL | Administrador Mancomunado | 27/11/2020 | 16/11/2021 |
HARPERVILLE INVEST SL | Administrador Mancomunado | 01/12/2020 | 15/11/2021 |
DOUGAL INVEST SL | Administrador Mancomunado | 14/12/2020 | 15/11/2021 |
ETHELSVILLE SL | Administrador Mancomunado | 17/05/2021 | 10/11/2021 |
NOCKTON INVEST SL | Administrador Mancomunado | 17/05/2021 | 04/11/2021 |
HAMMONDVILLE SL | Administrador Mancomunado | 21/05/2021 | 04/11/2021 |
VINCULACIONES DE MEINSEN FERRY FABIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEINSEN FERRY FABIAN
Empresa: BARROWTOWN SL
Administrador Mancomunado
- Meinsen Ferry Fabian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39904 , F 16, S 8, H M 708729, I/A 8 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-28
Empresa: DOUGAL INVEST SL
Administrador Mancomunado
- Meinsen Ferry Fabian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40095 , F 112, S 8, H M 712394, I/A 13 (15/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-28
Empresa: HARPERVILLE INVEST SL
Administrador Mancomunado
- Meinsen Ferry Fabian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39901 , F 67, S 8, H M 708690, I/A 10 (15/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-28
Empresa: ETHELSVILLE SL
Administrador Mancomunado
- Meinsen Ferry Fabian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40640 , F 125, S 8, H M 721194, I/A 8 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-28
Empresa: HAMMONDVILLE SL
Administrador Mancomunado
- Meinsen Ferry Fabian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40623 , F 56, S 8, H M 720856, I/A 8 (04/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-217-28
Empresa: NOCKTON INVEST SL
Administrador Mancomunado
- Meinsen Ferry Fabian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40665 , F 7, S 8, H M 721655, I/A 9 (04/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-217-28
Empresa: HAMMONDVILLE SL
Administrador Mancomunado
- Meinsen Ferry Fabian
- Zahonero De Agueda Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40623 , F 56, S 8, H M 720856, I/A 6 (21/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-28
Empresa: ETHELSVILLE SL
Administrador Mancomunado
- Meinsen Ferry Fabian
- Zahonero De Agueda Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40640 , F 124, S 8, H M 721194, I/A 6 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-28
Empresa: NOCKTON INVEST SL
Administrador Mancomunado
- Meinsen Ferry Fabian
- Zahonero De Agueda Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40665 , F 6, S 8, H M 721655, I/A 6 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-28
Empresa: DOUGAL INVEST SL
Administrador Mancomunado
- Meinsen Ferry Fabian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40095 , F 108, S 8, H M 712394, I/A 5 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-28
VER MAS ACTOS
Información de MEINSEN FERRY FABIAN
Mostramos los datos de MEINSEN FERRY FABIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEINSEN FERRY FABIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos