MEIJER JAN WILLEM
Informe ejecutivo de MEIJER JAN WILLEM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MEIJER JAN WILLEM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
THE WINDMILL SUPPLIES SL | Socio Unico | 22/04/2010 | |
THE WINDMILL SUPPLIES SL | Administrador Unico | 22/04/2010 | |
TELEFIS INVERSIONES SL | Socio Unico | 21/12/2009 | |
TELEFIS INVERSIONES SL | Administrador Unico | 21/12/2009 |
VINCULACIONES DE MEIJER JAN WILLEM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEIJER JAN WILLEM
Empresa: THE WINDMILL SUPPLIES SL
Administrador Unico
- Meijer Jan Willem
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4756, L 3664, F 48, S 8, H MA105112, I/A 1 (22/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-87-29
Empresa: THE WINDMILL SUPPLIES SL
Socio Único
- Meijer Jan Willem
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4756, L 3664, F 48, S 8, H MA105112, I/A 1 (22/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-87-29
Empresa: TELEFIS INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Meijer Jan Willem
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4713, L 3621, F 191, S 8, H MA103714, I/A 1 (21/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-29
Empresa: TELEFIS INVERSIONES SL
Socio Único
- Meijer Jan Willem
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4713, L 3621, F 191, S 8, H MA103714, I/A 1 (21/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-29
Empresa: COLD WINTER SL
Administrador Unico
- Meijer Jan Willem
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4621, L 3529, F 125, S 8, H MA100668, I/A 6 (24/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-233-29
Empresa: COLD WINTER SL
Administrador Unico
- Meijer Jan Willem
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4621, L 3529, F 124, S 8, H MA100668, I/A 5 (11/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-103-29
Información de MEIJER JAN WILLEM
Mostramos los datos de MEIJER JAN WILLEM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEIJER JAN WILLEM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos