MEHDI JAMAL ALAOUI
Informe ejecutivo de MEHDI JAMAL ALAOUI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE MEHDI JAMAL ALAOUI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PARQUE EOLICO LA SARGILLA SA | Apoderado Mancomunado | 03/06/2015 |
VINCULACIONES DE MEHDI JAMAL ALAOUI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEHDI JAMAL ALAOUI
Empresa: EOLICA TRAMUNTANA 23 SL
Consejero
- Buey Casaus Eduardo
- Frederic Robert Jean Sanchez
- Mehdi Jamal Alaoui
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45286 , F 213, S 8, H B 409005, I/A 25 (15/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-204-08
Empresa: EOLICA TRAMUNTANA SL
Consejero
- Buey Casaus Eduardo
- Frederic Robert Jean Sanchez
- Mehdi Jamal Alaoui
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45047 , F 186, S 8, H B 399845, I/A 27 (15/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-204-08
Empresa: EOLICA TRAMUNTANA 21 SL
Consejero
- Buey Casaus Eduardo
- Frederic Robert Jean Sanchez
- Mehdi Jamal Alaoui
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45293 , F 42, S 8, H B 409001, I/A 24 (11/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-203-08
Empresa: EOLICA TRAMUNTANA 22 SL
Consejero
- Buey Casaus Eduardo
- Frederic Robert Jean Sanchez
- Mehdi Jamal Alaoui
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45575 , F 203, S 8, H B 409003, I/A 24 (11/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-203-08
Empresa: PARC EOLIC L'ERA BELLA SL
Apoderado Mancomunado
- Mehdi Jamal Alaoui
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40721 , F 140, S 8, H B 296801, I/A 29 (16/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-161-08
Empresa: ALSTOM RENOVABLES ESPAÑA SL
Consejero
- Mehdi Jamal Alaoui
Secretario
- Mehdi Jamal Alaoui
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44084 , F 128, S 8, H B 318227, I/A 110 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-08
Empresa: ALSTOM RENOVABLES ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- De Las Heras Ansorena Pablo
- Mehdi Jamal Alaoui
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44084 , F 125, S 8, H B 318227, I/A 104 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-08
Empresa: ALSTOM RENOVABLES ESPAÑA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Mehdi Jamal Alaoui
- Puigcorbe Punzano Jordi
Presidente
Secretario
- Mehdi Jamal Alaoui
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44084 , F 122, S 8, H B 318227, I/A 97 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-08
Empresa: ALSTOM WIND INSTALACION SL
Apoderado Mancomunado
- Mehdi Jamal Alaoui
- Monso Salas Jordi
- Ribera Soler Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41001 , F 70, S 8, H B 286036, I/A 28 (02/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-08
Empresa: PARQUE EOLICO LA SARGILLA SA
Apoderado Mancomunado
- Mehdi Jamal Alaoui
- Monso Salas Jordi
- Ribera Soler Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42852 , F 193, S 8, H B 281862, I/A 25 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-08
VER MAS ACTOS
Información de MEHDI JAMAL ALAOUI
Mostramos los datos de MEHDI JAMAL ALAOUI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEHDI JAMAL ALAOUI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos