MEGIAS MORALES JESUS RICARDO
Informe ejecutivo de MEGIAS MORALES JESUS RICARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MEGIAS MORALES JESUS RICARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSULTORES DE MARCA TURISTICA SL | Socio Unico | 01/09/2021 | |
CONSULTORES DE MARCA TURISTICA SL | Administrador Unico | 01/09/2021 | |
COLABORO COMUNICACION SL | Administrador Solidario | 18/01/2013 | |
ADVANTTER STUDIO SL | Socio Unico | 02/12/2011 | |
ADVANTTER STUDIO SL | Administrador Unico | 02/12/2011 |
VINCULACIONES DE MEGIAS MORALES JESUS RICARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEGIAS MORALES JESUS RICARDO
Empresa: CONSULTORES DE MARCA TURISTICA SL
Administrador Unico
- Megias Morales Jesus Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42373 , F 190, S 8, H M 749999, I/A 1 (01/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-173-28
Empresa: CONSULTORES DE MARCA TURISTICA SL
Socio Único
- Megias Morales Jesus Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42373 , F 190, S 8, H M 749999, I/A 1 (01/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-173-28
Empresa: LASSART MEDIA GROUP SL
Administrador Solidario
- Carrasco Carbonell Mario
- Megias Morales Jesus Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27342 , F 85, S 8, H M 492674, I/A 3 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-28
Empresa: COLABORO COMUNICACION SL
Administrador Solidario
- Martinez Alcocer Gomez Sergio
- Megias Morales Jesus Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30645 , F 90, S 8, H M 551449, I/A 1 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-28
Empresa: LASSART MEDIA GROUP SL
Administrador Solidario
- Carrasco Carbonell Mario
- Megias Morales Jesus Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27342 , F 84, S 8, H M 492674, I/A 2 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-57-28
Empresa: LASSART MEDIA GROUP SL
Administrador Unico
- Megias Morales Jesus Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27342 , F 84, S 8, H M 492674, I/A 2 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-57-28
Empresa: ADVANTTER STUDIO SL
Administrador Unico
- Megias Morales Jesus Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28866 , F 105, S 8, H M 519780, I/A 2 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-239-28
Empresa: ADVANTTER STUDIO SL
Administrador Solidario
- Cobo Gongora Alejandro Alberto
- Megias Morales Jesus Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28866 , F 105, S 8, H M 519780, I/A 2 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-239-28
Empresa: ADVANTTER STUDIO SL
Socio Único
- Megias Morales Jesus Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28866 , F 105, S 8, H M 519780, I/A 2 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-239-28
Empresa: ADVANTTER STUDIO SL
Administrador Solidario
- Cobo Gongora Alejandro Alberto
- Megias Morales Jesus Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28866 , F 101, S 8, H M 519780, I/A 1 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-106-28
VER MAS ACTOS
Información de MEGIAS MORALES JESUS RICARDO
Mostramos los datos de MEGIAS MORALES JESUS RICARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEGIAS MORALES JESUS RICARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos