MEGIAS GONZALEZ LORENZO
Informe ejecutivo de MEGIAS GONZALEZ LORENZO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MEGIAS GONZALEZ LORENZO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAVADERO MORAL SL | Administrador Unico | 31/08/2021 | |
LAVADERO MORAL SL | Socio Unico | 31/08/2021 | |
CARBURANTES MORAL SL | Administrador Unico | 21/10/2015 | |
LAVADERO MORAL SL | Apoderado | 27/09/2011 |
VINCULACIONES DE MEGIAS GONZALEZ LORENZO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEGIAS GONZALEZ LORENZO
Empresa: LAVADERO MORAL SL
Administrador Unico
- Megias Gonzalez Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 540 , F 44, S 8, H CR 21369, I/A 6 (31/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-172-13
Empresa: LAVADERO MORAL SL
Socio Único
- Megias Gonzalez Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 540 , F 44, S 8, H CR 21369, I/A 6 (31/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-172-13
Empresa: CARBURANTES MORAL SL
Administrador Unico
- Megias Gonzalez Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 604 , F 7, S 8, H CR 24684, I/A 1 (21/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-13
Empresa: LAVADERO MORAL SL
Administrador Unico
- Megias Gonzalez Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 540 , F 44, S 8, H CR 21369, I/A 4 (10/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-184-13
Empresa: LAVADERO MORAL SL
Administrador Unico
- Megias Gonzalez Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 540 , F 42, S 8, H CR 21369, I/A 3 (10/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-184-13
Empresa: LAVADERO MORAL SL
Apoderado
- Megias Gonzalez Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 540 , F 42, S 8, H CR 21369, I/A 2 (27/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-198-13
Información de MEGIAS GONZALEZ LORENZO
Mostramos los datos de MEGIAS GONZALEZ LORENZO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEGIAS GONZALEZ LORENZO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos