MEGIAS COMIN MIGUEL
Informe ejecutivo de MEGIAS COMIN MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 36
Empresas inactivas: 12
CARGOS DE MEGIAS COMIN MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESBORRE CASA DE COMIDAS SL | Administrador Mancomunado | 11/08/2023 | |
PRIME HOUSING INVESTMENT SL | Apoderado | 14/09/2021 | |
SANGRERA SL | Vicesecret. | 28/12/2019 | |
SANGRERA SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 28/12/2019 | |
SANGRERA SL | Consejero | 28/12/2019 | |
HOUSERS RE EUROPE SL | Representante | 01/07/2019 | |
A3 TAX & MANAGEMENT CONSULTANTS SL | Administrador Unico | 11/06/2019 | |
NORTE Y SUR PROYECTOS DE CONSTRUCCION SL | Representante | 04/02/2016 | |
PROMOCIONES LEONOR DE CASTILLA SL | Secretario No Consejero | 23/09/2014 | |
PROMOCIONES LEONOR DE CASTILLA SL | Apoderado | 23/09/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MEGIAS COMIN MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEGIAS COMIN MIGUEL
Empresa: DESBORRE CASA DE COMIDAS SL
Administrador Mancomunado
- Gravalos Lopez Lucia
- Megias Comin Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45618 , F 80, S 8, H M 802154, I/A 1 (11/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-28
Empresa: VITALSAN MEDICAL ASSISTANT SL
Liquidador
Representante
- Megias Comin Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29106 , F 21, S 8, H M 524048, I/A 8 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-81-28
Empresa: HOUSERS GLOBAL PROPERTIES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34344 , F 224, S 8, H M 603354, I/A 28 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-51-28
Empresa: MASADAX INVERSIONES ESTRATEGICAS SL
Liquidador
Representante
- Megias Comin Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39568 , F 6, S 8, H M 702398, I/A 5 (30/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-4-28
Administrador Unico
Liquidador
Representante
- Megias Comin Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34819 , F 65, S 8, H M 626282, I/A 6 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-226-28
Empresa: ANSARES INVERSIONES SL
Administrador Unico
Representante
- Megias Comin Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12380 , F 174, S 8, H M 196729, I/A 7 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-28
Empresa: PRIME HOUSING INVESTMENT SL
Apoderado
- Megias Comin Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34780 , F 164, S 8, H M 625600, I/A 5 (14/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-182-28
Administrador Unico
Representante
- Megias Comin Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34819 , F 64, S 8, H M 626282, I/A 4 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-28
Empresa: PROMOCIONES GUADALMINA BAJA SL
Liquidador
Representante
- Megias Comin Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20483 , F 190, S 8, H M 362473, I/A 2 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-28
Empresa: PROMOCIONES GUADALMINA BAJA SL
Administrador Solidario
Representante
- Megias Comin Miguel
- Muguiro Miranda Javier
- Perez Durias Rubio Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20483 , F 190, S 8, H M 362473, I/A 2 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-28
VER MAS ACTOS
Información de MEGIAS COMIN MIGUEL
Mostramos los datos de MEGIAS COMIN MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEGIAS COMIN MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos