MEERTENS ANGELIQUE GEERTRUDA JOHANNA
Informe ejecutivo de MEERTENS ANGELIQUE GEERTRUDA JOHANNA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MEERTENS ANGELIQUE GEERTRUDA JOHANNA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HAKERS PROPERTIES SL | Administrador Unico | 10/01/2013 | 16/05/2022 |
HANS & LEO SL | Administrador Unico | 09/01/2013 | 16/05/2022 |
HAKERS PROPERTIES SL | Liquidador | 16/05/2022 | 16/05/2022 |
HANS & LEO SL | Liquidador | 16/05/2022 | 16/05/2022 |
VINCULACIONES DE MEERTENS ANGELIQUE GEERTRUDA JOHANNA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEERTENS ANGELIQUE GEERTRUDA JOHANNA
Empresa: HANS & LEO SL
Liquidador
- Meertens Angelique Geertruda Johanna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4268, L 3178, F 150, S 8, H MA 90328, I/A 3 (16/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-29
Empresa: HANS & LEO SL
Administrador Unico
- Meertens Angelique Geertruda Johanna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4268, L 3178, F 150, S 8, H MA 90328, I/A 3 (16/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-29
Empresa: HAKERS PROPERTIES SL
Liquidador
- Meertens Angelique Geertruda Johanna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4268, L 3178, F 160, S 8, H MA 90329, I/A 3 (16/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-29
Empresa: HAKERS PROPERTIES SL
Administrador Unico
- Meertens Angelique Geertruda Johanna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4268, L 3178, F 160, S 8, H MA 90329, I/A 3 (16/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-29
Empresa: HAKERS PROPERTIES SL
Administrador Unico
- Meertens Angelique Geertruda Johanna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4268, L 3178, F 160, S 8, H MA 90329, I/A 2 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-13-29
Empresa: HANS & LEO SL
Administrador Unico
- Meertens Angelique Geertruda Johanna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4268, L 3178, F 150, S 8, H MA 90328, I/A 2 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-13-29
Información de MEERTENS ANGELIQUE GEERTRUDA JOHANNA
Mostramos los datos de MEERTENS ANGELIQUE GEERTRUDA JOHANNA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEERTENS ANGELIQUE GEERTRUDA JOHANNA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos