MEERKENS ROS ANA MARIA
Informe ejecutivo de MEERKENS ROS ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE MEERKENS ROS ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEERKENS ROS ANA MARIA
Empresa: IPI FUTURA SL
Administrador Unico
- Meerkens Ros Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4203 , F 203, S 8, H A 164581, I/A 4 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-03
Empresa: IPI FUTURA SL
Socio Único
- Meerkens Ros Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4203 , F 203, S 8, H A 164581, I/A 3 (27/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-71-03
Empresa: IPI FUTURA SL
Administrador Unico
- Meerkens Ros Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4203 , F 203, S 8, H A 164581, I/A 2 (12/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-03
Información de MEERKENS ROS ANA MARIA
Mostramos los datos de MEERKENS ROS ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEERKENS ROS ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos