MEDTDAGH STEPHANIE RACHEL V
Informe ejecutivo de MEDTDAGH STEPHANIE RACHEL V
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MEDTDAGH STEPHANIE RACHEL V
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CALETA COMERCIAL CANARIA SA | Administrador Solidario | 12/09/2014 | 07/12/2022 |
CREACION DE CULTIVOS CANARIOS SA | Administrador Solidario | 11/09/2014 | 07/12/2022 |
OVERSEAS NEGOCIOS SL | Administrador Solidario | 12/09/2014 | 13/10/2022 |
VINCULACIONES DE MEDTDAGH STEPHANIE RACHEL V
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDTDAGH STEPHANIE RACHEL V
Empresa: CALETA COMERCIAL CANARIA SA
Administrador Solidario
- Jules Vandoorne Adrien Odiel
- Medtdagh Stephanie Rachel V
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1786 , F 39, S 8, H TF 19310, I/A 7 (07/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-238-38
Empresa: CREACION DE CULTIVOS CANARIOS SA
Administrador Solidario
- Jules Vandoorne Adrien Odiel
- Medtdagh Stephanie Rachel V
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 855 , F 92, S 8, H TF 4087, I/A 10 (07/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-238-38
Empresa: OVERSEAS NEGOCIOS SL
Administrador Solidario
- Jules Vandoorne Adrien Odiel
- Medtdagh Stephanie Rachel V
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3168 , F 185, S 8, H TF 48185, I/A 3 (13/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-38
Empresa: CALETA COMERCIAL CANARIA SA
Administrador Solidario
- Jules Vandoorne Adrien Odiel
- Medtdagh Stephanie Rachel V
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1786 , F 38, S 8, H TF 19310, I/A 6 (31/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-38
Empresa: CREACION DE CULTIVOS CANARIOS SA
Administrador Solidario
- Jules Vandoorne Adrien Odiel
- Medtdagh Stephanie Rachel V
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 855 , F 92, S 8, H TF 4087, I/A 9 (31/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-38
Empresa: CALETA COMERCIAL CANARIA SA
Administrador Solidario
- Jules Vandoorne Adrien Odiel
- Medtdagh Stephanie Rachel V
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1786 , F 38, S 8, H TF 19310, I/A 5 (12/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-182-38
Empresa: OVERSEAS NEGOCIOS SL
Administrador Solidario
- Jules Vandoorne Adrien Odiel
- Medtdagh Stephanie Rachel V
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3168 , F 185, S 8, H TF 48185, I/A 2 (12/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-182-38
Empresa: CREACION DE CULTIVOS CANARIOS SA
Administrador Solidario
- Jules Vandoorne Adrien Odiel
- Medtdagh Stephanie Rachel V
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 855 , F 92, S 8, H TF 4087, I/A 8 (11/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-182-38
Información de MEDTDAGH STEPHANIE RACHEL V
Mostramos los datos de MEDTDAGH STEPHANIE RACHEL V que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDTDAGH STEPHANIE RACHEL V, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos