MEDRANO MARIN JUAN JOSE
Informe ejecutivo de MEDRANO MARIN JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MEDRANO MARIN JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRAL EUROPEA DE INFORMACION TURISTICA SA | Administrador Unico | 20/12/2019 |
VINCULACIONES DE MEDRANO MARIN JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDRANO MARIN JUAN JOSE
Administrador Unico
- Medrano Marin Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9321 , F 74, S 8, H M 149922, I/A 6 (20/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-28
Consejero Delegado
- Medrano Marin Juan Jose
Consejero
- Garcia Arevalo Felipe
- Garcia Arevalo Maria De La Cruz
- Medrano Lopez Juan Carlos
- Medrano Marin Juan Jose
Presidente
- Medrano Marin Juan Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9321 , F 74, S 8, H M 149922, I/A 6 (20/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-28
Consejero Delegado Solidario
- Medrano Marin Juan Jose
Consejero
- Garcia Arevalo Felipe
- Garcia Arevalo Maria De La Cruz
- Medrano Lopez Juan Carlos
- Medrano Marin Juan Jose
Presidente
- Medrano Marin Juan Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9636 , F 148, S 8, H M 154918, I/A 11 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-28
Socio Único
- Medrano Marin Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9636 , F 147, S 8, H M 154918, I/A 10 (20/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-163-28
Consejero Delegado Solidario
- Medrano Marin Juan Jose
Consejero
- Garcia Arevalo Felipe
- Garcia Arevalo Maria De La Cruz
- Medrano Lopez Juan Carlos
- Medrano Marin Juan Jose
Presidente
- Medrano Marin Juan Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9636 , F 147, S 8, H M 154918, I/A 9 (27/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-172-28
Información de MEDRANO MARIN JUAN JOSE
Mostramos los datos de MEDRANO MARIN JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDRANO MARIN JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos