MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY ESPAÑA SOCIEDAD LIM
Informe ejecutivo de MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY ESPAÑA SOCIEDAD LIM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY ESPAÑA SOCIEDAD LIM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CSP IBERIAN BILBAO TERMINAL SL | Consejero | 22/06/2011 | 24/07/2023 |
NOATUM CONTAINER TERMINAL BILBAO SA | Consejero | 15/06/2011 | 14/07/2016 |
VINCULACIONES DE MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY ESPAÑA SOCIEDAD LIM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY ESPAÑA SOCIEDAD LIM
Empresa: CSP IBERIAN BILBAO TERMINAL SL
Consejero
- Mediterranean Shipping Company España Sociedad Lim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5918 , F 38, S 8, H BI 28128, I/A 76 (24/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-48
Empresa: NOATUM CONTAINER TERMINAL BILBAO SA
Consejero
- Mediterranean Shipping Company España Sociedad Lim
- Schultz Douglas
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5218 , F 97, S 8, H BI 28196, I/A 70 (14/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-142-48
Empresa: ATM CARTERA SL
Consejero
- Baker Charles
- Mediterranean Shipping Company España Sociedad Lim
- Schultz Douglas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4527 , F 54, S 8, H BI 28128, I/A 22 (22/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-127-48
Empresa: ABRA TERMINALES MARITIMAS SA
Consejero
- Baker Charles
- Mediterranean Shipping Company España Sociedad Lim
- Schultz Douglas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5218 , F 88, S 8, H BI 28196, I/A 41 (15/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-121-48
Información de MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY ESPAÑA SOCIEDAD LIM
Mostramos los datos de MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY ESPAÑA SOCIEDAD LIM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY ESPAÑA SOCIEDAD LIM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos