MEDINA VENTURA GONZALO
Informe ejecutivo de MEDINA VENTURA GONZALO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MEDINA VENTURA GONZALO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEDAL INVERSIONES SL | Apoderado | 25/07/2024 | |
EMBOTELLADORA DE CANARIAS SA | Consejero Delegado Solidario | 30/11/2015 | |
MEDAL INVERSIONES SL | Administrador Mancomunado | 04/11/2015 | |
CUMBA SL | Apoderado | 15/10/2015 | |
EMBOTELLADORA DE CANARIAS SA | Consejero | 05/03/2014 |
VINCULACIONES DE MEDINA VENTURA GONZALO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDINA VENTURA GONZALO
Empresa: BEBIDAS DE CANARIAS SA
Administrador Solidario
- Aleman Rodriguez Francisco
- Medina Ventura Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 9994, I/A 10 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-35
Empresa: MEDAL INVERSIONES SL
Apoderado
- Medina Ventura Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 7672, I/A 7 (25/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-35
Empresa: BEBIDAS DE CANARIAS SA
Administrador Solidario
- Aleman Rodriguez Francisco
- Medina Ventura Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1468 , F 15, S 8, H GC 9994, I/A 9 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-35
Empresa: EMBOTELLADORA DE CANARIAS SA
Consejero
- Aleman Rodriguez Francisco
- MEDAL INVERSIONES SL
- Medina Ventura Gonzalo
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2253 , F 144, S 8, H GC 2393, I/A 59 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-25-35
Empresa: CUMBA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Aleman Rodriguez Francisco
- Medina Ramos Gonzalo
- Medina Ventura Gonzalo
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1930 , F 15, S 8, H GC 3976, I/A 49 (30/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-170-35
Empresa: EMBOTELLADORA DE CANARIAS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Aleman Rodriguez Francisco
- Medina Ventura Gonzalo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1744 , F 19, S 8, H GC 2393, I/A 53 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-35
Empresa: EMBOTELLADORA DE CANARIAS SA
Consejero Delegado Solidario
- Medina Ventura Gonzalo
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1744 , F 19, S 8, H GC 2393, I/A 53 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-35
Empresa: MEDAL INVERSIONES SL
Administrador Mancomunado
- Aleman Rodriguez Francisco
- Medina Ventura Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1059 , F 165, S 8, H GC 7672, I/A 5 (04/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-217-35
Empresa: CUMBA SL
Apoderado
- Medina Ventura Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1930 , F 10, S 8, H GC 3976, I/A 48 (15/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-35
Empresa: EMBOTELLADORA DE CANARIAS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Aleman Rodriguez Francisco
- Medina Ramos Gonzalo
- Medina Ventura Gonzalo
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1744 , F 19, S 8, H GC 2393, I/A 50º (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-35
VER MAS ACTOS
Información de MEDINA VENTURA GONZALO
Mostramos los datos de MEDINA VENTURA GONZALO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDINA VENTURA GONZALO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos