MEDINA VASALLO DANIEL
Informe ejecutivo de MEDINA VASALLO DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MEDINA VASALLO DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WIN FITNESS CLUBS SL | Administrador Solidario | 20/03/2017 | 15/04/2024 |
WIN FITNESS CLUBS SL | Administrador Mancomunado | 04/08/2016 | 20/03/2017 |
WIN FITNESS CLUBS SL | Presidente | 22/07/2016 | 04/08/2016 |
WIN FITNESS CLUBS SL | Consejero | 22/07/2016 | 04/08/2016 |
VINCULACIONES DE MEDINA VASALLO DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDINA VASALLO DANIEL
Empresa: WIN FITNESS CLUBS SL
Administrador Solidario
- Burriel Jarque Jose Luis
- Medina Vasallo Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45477 , F 3, S 8, H B 489155, I/A 6 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-79-08
Empresa: WIN FITNESS CLUBS SL
Administrador Solidario
- Burriel Jarque Jose Luis
- Medina Vasallo Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45477 , F 2, S 8, H B 489155, I/A 3 (20/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-60-08
Empresa: WIN FITNESS CLUBS SL
Administrador Mancomunado
- Burriel Jarque Jose Luis
- Medina Vasallo Daniel
- Perez Torres Genis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45477 , F 2, S 8, H B 489155, I/A 3 (20/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-60-08
Empresa: WIN FITNESS CLUBS SL
Administrador Mancomunado
- Burriel Jarque Jose Luis
- Medina Vasallo Daniel
- Perez Torres Genis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45477 , F 2, S 8, H B 489155, I/A 2 (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-08
Empresa: WIN FITNESS CLUBS SL
Consejero
- Burriel Jarque Jose Luis
- Medina Vasallo Daniel
- Perez Torres Genis
Presidente
- Medina Vasallo Daniel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45477 , F 2, S 8, H B 489155, I/A 2 (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-08
Empresa: WIN FITNESS CLUBS SL
Consejero
- Burriel Jarque Jose Luis
- Medina Vasallo Daniel
- Perez Torres Genis
Presidente
- Medina Vasallo Daniel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45477 , F 1, S 8, H B 489155, I/A 1 (22/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-08
Información de MEDINA VASALLO DANIEL
Mostramos los datos de MEDINA VASALLO DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDINA VASALLO DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos