MEDINA SANTAMARIA MARIA
Informe ejecutivo de MEDINA SANTAMARIA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MEDINA SANTAMARIA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
C & M LEGAL ADVISORS GROUP SLL | Administrador Solidario | 21/06/2024 | |
JURIDICO CUATRO ASESORES SLP | Apoderado | 07/04/2021 |
VINCULACIONES DE MEDINA SANTAMARIA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDINA SANTAMARIA MARIA
Empresa: C & M LEGAL ADVISORS GROUP SLL
Administrador Solidario
- Carrasco Tobaruela Francisco Manuel
- Medina Santamaria Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 825628, I/A 1 (21/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-124-28
Empresa: JURIDICO CUATRO ASESORES SLP
Apoderado
- Medina Santamaria Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29600 , F 46, S 8, H M 532704, I/A 3 (07/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-69-28
Empresa: BURJAMADOS SL
Administrador Unico
- Medina Santamaria Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22078 , F 52, S 8, H M 393818, I/A 6 (07/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-28
Empresa: BURJAMADOS SL
Administrador Unico
- Medina Santamaria Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22078 , F 52, S 8, H M 393818, I/A 4 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-57-28
Información de MEDINA SANTAMARIA MARIA
Mostramos los datos de MEDINA SANTAMARIA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDINA SANTAMARIA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos