MEDINA RUIZ BENITEZ DE LUGO ALFONSO ARTURO
Informe ejecutivo de MEDINA RUIZ BENITEZ DE LUGO ALFONSO ARTURO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MEDINA RUIZ BENITEZ DE LUGO ALFONSO ARTURO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PANIWATER MADRID SL | Socio Unico | 28/11/2016 | |
PANIWATER MADRID SL | Administrador Solidario | 28/11/2016 | |
LA ESQUINA DE PONZANO SL | Socio Unico | 07/07/2016 | |
GLOBAL PONZANO 32 SL | Socio Unico | 07/07/2016 | |
TRADICIONALLE 43 SL | Administrador Solidario | 28/06/2012 | |
MEDAIN SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 18/08/2011 |
VINCULACIONES DE MEDINA RUIZ BENITEZ DE LUGO ALFONSO ARTURO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDINA RUIZ BENITEZ DE LUGO ALFONSO ARTURO
Empresa: FABULA GARDEN SL
Administrador Solidario
- De Lorenzo Dolado Iñigo
- Dorado Alvarez Luis Norberto
- Medina Ruiz Benitez De Lugo Alfonso Arturo
- Vadillo Gutierrez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34797 , F 13, S 8, H M 625895, I/A 2 (13/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-28
Empresa: PANIWATER MADRID SL
Administrador Solidario
- Fernandez-paniagua Garcia Eduardo
- Medina Ruiz Benitez De Lugo Alfonso Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35341 , F 55, S 8, H M 635332, I/A 1 (28/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-28
Empresa: PANIWATER MADRID SL
Socio Único
- Medina Ruiz Benitez De Lugo Alfonso Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35341 , F 55, S 8, H M 635332, I/A 1 (28/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-28
Empresa: LA ESQUINA DE PONZANO SL
Administrador Unico
- Medina Ruiz Benitez De Lugo Alfonso Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34933 , F 140, S 8, H M 628270, I/A 2 (26/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-171-28
Empresa: GLOBAL PONZANO 32 SL
Administrador Unico
- Medina Ruiz Benitez De Lugo Alfonso Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34828 , F 145, S 8, H M 626424, I/A 2 (26/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-171-28
Empresa: GLOBAL PONZANO 32 SL
Administrador Unico
- Medina Ruiz Benitez De Lugo Alfonso Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34828 , F 145, S 8, H M 626424, I/A 1 (07/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-28
Empresa: GLOBAL PONZANO 32 SL
Socio Único
- Medina Ruiz Benitez De Lugo Alfonso Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34828 , F 145, S 8, H M 626424, I/A 1 (07/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-28
Empresa: LA ESQUINA DE PONZANO SL
Administrador Unico
- Medina Ruiz Benitez De Lugo Alfonso Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34933 , F 140, S 8, H M 628270, I/A 1 (07/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-28
Empresa: LA ESQUINA DE PONZANO SL
Socio Único
- Medina Ruiz Benitez De Lugo Alfonso Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34933 , F 140, S 8, H M 628270, I/A 1 (07/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-28
Empresa: FABULA GARDEN SL
Administrador Solidario
- De Lorenzo Dolado Iñigo
- Dorado Alvarez Luis Norberto
- Medina Ruiz Benitez De Lugo Alfonso Arturo
- Vadillo Gutierrez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34797 , F 10, S 8, H M 625895, I/A 1 (30/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-107-28
VER MAS ACTOS
Información de MEDINA RUIZ BENITEZ DE LUGO ALFONSO ARTURO
Mostramos los datos de MEDINA RUIZ BENITEZ DE LUGO ALFONSO ARTURO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDINA RUIZ BENITEZ DE LUGO ALFONSO ARTURO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos