MEDINA PRIETO PATRICIA
Informe ejecutivo de MEDINA PRIETO PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MEDINA PRIETO PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HEPI DESIGN STUDIO SL | Administrador Unico | 22/07/2014 |
VINCULACIONES DE MEDINA PRIETO PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDINA PRIETO PATRICIA
Empresa: LION LAKE INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Medina Prieto Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44433 , F 53, S 8, H B 455920, I/A 2 (10/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-08
Empresa: LION LAKE INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Medina Prieto Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44433 , F 52, S 8, H B 455920, I/A 1 (12/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-08
Empresa: HEPI DESIGN STUDIO SL
Administrador Unico
- Medina Prieto Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5301, L 4208, F 90, S 8, H MA124098, I/A 1 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-144-29
Empresa: GLOBAL QUANTUM SOCIETY SL
Administrador Mancomunado
- Medina Prieto Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43237 , F 197, S 8, H B 428392, I/A 3 (07/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-08
Empresa: GLOBAL QUANTUM SOCIETY SL
Administrador Mancomunado
- Franky Augustin Hortence Vandeweyer
- Medina Prieto Patricia
- Walter J J Palmaers
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43237 , F 194, S 8, H B 428392, I/A 1 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-123-08
Información de MEDINA PRIETO PATRICIA
Mostramos los datos de MEDINA PRIETO PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDINA PRIETO PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos