MEDINA PEREZ MARIA CONSUELO
Informe ejecutivo de MEDINA PEREZ MARIA CONSUELO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MEDINA PEREZ MARIA CONSUELO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NAVARRO MEDINA ASESORES SL | Administrador Unico | 02/06/2021 | |
NAVARRO PULIDO AUDITORES SL | Apoderado | 18/02/2014 |
VINCULACIONES DE MEDINA PEREZ MARIA CONSUELO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDINA PEREZ MARIA CONSUELO
Empresa: NAVARRO PULIDO AUDITORES SL
Administrador Unico
- Medina Perez Maria Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 53 , F 183, S 8, H IP 2344, I/A 5 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-5-38
Empresa: NAVARRO MEDINA ASESORES SL
Administrador Unico
- Medina Perez Maria Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 80 , F 181, S 8, H IP 3443, I/A 1 (02/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-38
Empresa: NAVARRO PULIDO AUDITORES SL
Administrador Unico
- Medina Perez Maria Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 53 , F 182, S 8, H IP 2344, I/A 4 (14/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-59-38
Empresa: NAVARRO PULIDO AUDITORES SL
Apoderado
- Medina Perez Maria Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 53 , F 182, S 8, H IP 2344, I/A 3 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-38
Información de MEDINA PEREZ MARIA CONSUELO
Mostramos los datos de MEDINA PEREZ MARIA CONSUELO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDINA PEREZ MARIA CONSUELO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos