MEDINA PALAZON MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de MEDINA PALAZON MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MEDINA PALAZON MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CORAL HOMES SL | Apoderado Solidario | 12/04/2021 | |
GRAMINA HOMES SL | Apoderado Solidario | 06/04/2021 | |
BUILDINGCENTER SA | Apoderado | 06/04/2021 | |
REYAL URBIS SA | Apoderado | 06/08/2014 |
VINCULACIONES DE MEDINA PALAZON MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDINA PALAZON MARIA ANGELES
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Cortizo Juan Carlos
- Cabeza Martin Oliva
- Caraballo Santa Cruz Jose Manuel
- Ferrer Luciañez Maria Dolores
- Fortes Nogueira Carlos
- Garcia Prol Gemma
- Grimal Villar Nuria
- Iriso Veira Bibiana
- Miramontes Gonzalez Miguel
- Molina Navarrete Maria Del Carmen
- Rodriguez Pinilla German
- Taberna Vega Jose Maria
- Torrero Sales Maria Sonia
- Ucha Boado Alejandro Juan
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 549293, I/A 613 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-28
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Solidario
- Abalos Garcia Daniel
- Bisquert Baixauli Pablo
- Ciervo Mate Ruth
- Crespo Motilla Isabel
- De Santos Sanchez Marta
- Figueras Perez Carla
- GESTARNAL 1 SA
- Jacques Verano Ana Carolina
- Luna Benitez Sergio
- Luna Benitez Sergio
- Medina Palazon Maria Angeles
- Pintane Pernas Luis Manuel
- Rodriguez Perez Fernando
- TECNOTRAMIT GESTION SL
- Traver Fernandez Juan Antonio
- Vazquez Figueiras Beatriz
- Villar Del Saz Navarro Maria Pilar
- Viudez Angulo Estela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 178351, I/A 1150 (20/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-164-46
Empresa: CORAL HOMES SL
Apoderado Solidario
- Abalos Garcia Daniel
- Luna Benitez Sergio
- Medina Palazon Maria Angeles
- Villar Del Saz Navarro Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38289 , F 71, S 8, H M 679225, I/A 64 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-72-28
Apoderado Solidario
- Abalos Garcia Daniel
- Luna Benitez Sergio
- Medina Palazon Maria Angeles
- Villar Del Saz Navarro Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40523 , F 134, S 8, H M 549293, I/A 486 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-72-28
Empresa: BUILDINGCENTER SA
Apoderado
- Abalos Garcia Daniel
- Luna Benitez Sergio
- Medina Palazon Maria Angeles
- Villar Del Saz Navarro Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40043 , F 158, S 8, H M 658683, I/A 83 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-28
Empresa: GRAMINA HOMES SL
Apoderado Solidario
- Abalos Garcia Daniel
- Luna Benitez Sergio
- Medina Palazon Maria Angeles
- Villar Del Saz Navarro Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39136 , F 224, S 8, H M 694666, I/A 39 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-28
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Solidario
- Abalos Garcia Daniel
- Luna Benitez Sergio
- Medina Palazon Maria Angeles
- Villar Del Saz Navarro Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10804, L 8083, F 119, S 8, H V 178351, I/A 502 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-46
Empresa: REYAL URBIS SA
Apoderado
- Medina Palazon Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30644 , F 105, S 8, H M 58913, I/A 338 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-28
Información de MEDINA PALAZON MARIA ANGELES
Mostramos los datos de MEDINA PALAZON MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDINA PALAZON MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos