MEDINA OLIVARES FRANCISCO
Informe ejecutivo de MEDINA OLIVARES FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE MEDINA OLIVARES FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARKROON HISPANIA SL | Administrador Unico | 19/09/2017 |
VINCULACIONES DE MEDINA OLIVARES FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDINA OLIVARES FRANCISCO
Empresa: ARKROON HISPANIA SL
Administrador Unico
- Medina Olivares Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1770, L 683, F 167, S 8, H MA 23218, I/A 3 (19/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-185-29
Empresa: APORTACIONES DE CAPITAL SL
Administrador Unico
- Medina Olivares Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2914, L 1827, F 161, S 8, H MA 52420, I/A 4 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-29
Empresa: INPROMO CANALEJAS SL
Administrador Solidario
- Medina Olivares Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3227, L 2140, F 97, S 8, H MA 61041, I/A 7 (22/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-29
Empresa: IMCAXA GRUPO INMOBILIARIO 2001 SA
Administrador Unico
- Medina Olivares Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2914, L 1827, F 155, S 8, H MA 52419, I/A 5 (22/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-29
Empresa: IMCAXA MADERA SL
Apoderado Solidario
- Medina Olivares Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4053, L 2964, F 182, S 8, H MA 84336, I/A 3 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-29
Empresa: DV. INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Medina Olivares Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1769, L 682, F 5, S 8, H MA 23174, I/A 5 (12/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-117-29
Empresa: M. V. M. PROMOCIONES 2000 SL
Administrador Unico
- Medina Olivares Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2462, L 1375, F 34, S 8, H MA 39964, I/A 2 (19/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-103-29
Información de MEDINA OLIVARES FRANCISCO
Mostramos los datos de MEDINA OLIVARES FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDINA OLIVARES FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos