MEDINA MELGAREJO MARIA
Informe ejecutivo de MEDINA MELGAREJO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MEDINA MELGAREJO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESIDENCIAL INPROSS SL | Administrador Solidario | 21/08/2013 | |
RESIDENCIAL INPROSS SL | Apoderado | 09/04/2010 | |
INPROSS ASSISTENCIA A DOMICILI SL | Administrador Solidario | 05/01/2010 | |
INPROSS SERVEIS SOCIO SANITARIS SL | Administrador Solidario | 05/01/2010 | |
INPROSS GESTIO SOCIO SANITARIA SL | Administrador Solidario | 30/12/2009 |
VINCULACIONES DE MEDINA MELGAREJO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDINA MELGAREJO MARIA
Empresa: RESIDENCIAL INPROSS SL
Administrador Solidario
- Medina Melgarejo Maria
- Melgarejo Clara Marisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31556 , F 26, S 8, H B 193729, I/A 7 (21/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-08
Empresa: RESIDENCIAL INPROSS SL
Apoderado
- Medina Melgarejo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31556 , F 24, S 8, H B 193729, I/A 4 (09/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-08
Empresa: INSTITUT PSICO MEDIC SANT CUGAT SL
Administrador Solidario
- Medina Melgarejo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32523 , F 4, S 8, H B 214053, I/A 2 (30/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-10-08
Administrador Solidario
- Medina Melgarejo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11563 , F 15, S 8, H B 74575, I/A 8 (05/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-10-08
Empresa: IMPROS ASSISTENCIA A DOMICILI SL
Administrador Solidario
- Medina Melgarejo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29822 , F 35, S 8, H B 162001, I/A 2 (05/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-10-08
Información de MEDINA MELGAREJO MARIA
Mostramos los datos de MEDINA MELGAREJO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDINA MELGAREJO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos