MEDINA MARTIN CELIA
Informe ejecutivo de MEDINA MARTIN CELIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MEDINA MARTIN CELIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BORA MANTENIMIENTOS MADRID SL | Apoderado | 19/03/2024 | |
MEDIMAR GESTION SL | Apoderado | 20/04/2021 | |
LOARMEDI SL | Administrador Unico | 10/07/2015 |
VINCULACIONES DE MEDINA MARTIN CELIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDINA MARTIN CELIA
Empresa: CECOBA MANTENIMIENTO SL
Apoderado
- Medina Martin Celia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46424 , F 100, S 8, H M 22212, I/A 14 (19/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-61-28
Empresa: MEDIMAR GESTION SL
Apoderado
- Medina Martin Celia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41720 , F 211, S 8, H M 739026, I/A 2 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-28
Empresa: LA BARANDA HOSTELERIA SL
Administrador Solidario
- Medina Martin Celia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29296 , F 3, S 8, H M 527324, I/A 3 (14/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-28
Empresa: LOARMEDI SL
Administrador Unico
- Medina Martin Celia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33608 , F 115, S 8, H M 604929, I/A 1 (10/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-135-28
Empresa: LA BARANDA HOSTELERIA SL
Administrador Solidario
- Medina Martin Celia
- Quintian Juarez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29296 , F 1, S 8, H M 527324, I/A 1 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-212-28
Información de MEDINA MARTIN CELIA
Mostramos los datos de MEDINA MARTIN CELIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDINA MARTIN CELIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos