MEDINA MADRID ANA
Informe ejecutivo de MEDINA MADRID ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MEDINA MADRID ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DO BY DOLIVA SL | Administrador Solidario | 02/08/2024 | |
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS FAMED SL | Administrador Solidario | 28/06/2012 |
VINCULACIONES DE MEDINA MADRID ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDINA MADRID ANA
Empresa: DO BY DOLIVA SL
Administrador Solidario
- Gallardo Cabrera David Lorenzo
- Medina Madrid Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA183615, I/A 1 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-154-29
Empresa: AZUL DE TORREBLANCA SL
Apoderado
- Medina Madrid Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3811, L 2722, F 27, S 8, H MA 77391, I/A 11 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-29
Administrador Solidario
- Medina Madrid Ana
- Medina Madrid Ricardo
- Medina Matute Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18963 , F 142, S 8, H M 331186, I/A 3 (28/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-130-28
Empresa: AZUL DE TORREBLANCA SL
Apoderado
- Medina Madrid Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3811, L 2722, F 26, S 8, H MA 77391, I/A 8 (09/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-29
Información de MEDINA MADRID ANA
Mostramos los datos de MEDINA MADRID ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDINA MADRID ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos