MEDINA LEON JUAN-PABLO
Informe ejecutivo de MEDINA LEON JUAN-PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MEDINA LEON JUAN-PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RICURA FOODS DE ESPAÑA SA | Administrador Unico | 18/10/2013 | 03/06/2014 |
GRUPO MOLEME 2005 SL | Administrador Unico | 18/01/2010 |
VINCULACIONES DE MEDINA LEON JUAN-PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDINA LEON JUAN-PABLO
Empresa: RICURA FOODS DE ESPAÑA SA
Administrador Unico
- Medina Leon Juan-pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31145 , F 11, S 8, H M 560531, I/A 3 (03/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-28
Empresa: RICURA FOODS DE ESPAÑA SA
Administrador Unico
- Medina Leon Juan-pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31145 , F 11, S 8, H M 560531, I/A 2 (18/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-206-28
Empresa: GRUPO MOLEME 2005 SL
Administrador Unico
- Medina Leon Juan-pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22207 , F 66, S 8, H M 396367, I/A 4 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-28
Información de MEDINA LEON JUAN-PABLO
Mostramos los datos de MEDINA LEON JUAN-PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDINA LEON JUAN-PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos