MEDINA LA CRUZ JUAN
Informe ejecutivo de MEDINA LA CRUZ JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MEDINA LA CRUZ JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUSKATFUND IBERICA SL | Apoderado Solidario | 26/04/2023 | |
EUSKATFUND IBERICA SL | Administrador Mancomunado | 21/03/2023 | |
MAQUINARIA Y PRODUCTOS DE FUNDICION SL | Apoderado Solidario | 19/02/2021 | |
EUSKATFUND SL | Apoderado | 13/06/2019 | |
MAQUINARIA Y PRODUCTOS DE FUNDICION SL | Administrador Mancomunado | 20/05/2013 | |
EUSKATFUND SL | Administrador Mancomunado | 20/05/2013 |
VINCULACIONES DE MEDINA LA CRUZ JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDINA LA CRUZ JUAN
Empresa: EUSKATFUND IBERICA SL
Apoderado Solidario
- Medina La Cruz Gorka
- Medina La Cruz Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1764 , F 76, S 8, H VI 21234, I/A 2 (26/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-89-01
Empresa: EUSKATFUND IBERICA SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Garces Manuel
- Medina La Cruz Gorka
- Medina La Cruz Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1764 , F 74, S 8, H VI 21234, I/A 1 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-67-01
Apoderado Solidario
- Medina La Cruz Gorka
- Medina La Cruz Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1387 , F 112, S 8, H VI 13674, I/A 3 (19/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-42-01
Empresa: EUSKATFUND SL
Apoderado
- Medina La Cruz Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1423 , F 147, S 8, H VI 14281, I/A 9 (13/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-01
Empresa: EUSKATFUND SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Garces Manuel
- Medina La Cruz Gorka
- Medina La Cruz Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1423 , F 146, S 8, H VI 14281, I/A 6 (20/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-99-01
Administrador Mancomunado
- Martinez Garces Manuel
- Medina La Cruz Gorka
- Medina La Cruz Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1387 , F 111, S 8, H VI 13674, I/A 2 (20/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-99-01
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1387 , F 111, S 8, H VI 13674, I/A 2 (20/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-99-01
Información de MEDINA LA CRUZ JUAN
Mostramos los datos de MEDINA LA CRUZ JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDINA LA CRUZ JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos