MEDINA IZQUIERDO GUSTAVO
Informe ejecutivo de MEDINA IZQUIERDO GUSTAVO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MEDINA IZQUIERDO GUSTAVO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO SME MP | Consejero | 13/04/2011 | 27/07/2012 |
SME INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA MP SA | Consejero | 26/04/2011 | 03/05/2012 |
VINCULACIONES DE MEDINA IZQUIERDO GUSTAVO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDINA IZQUIERDO GUSTAVO
Consejero
- Conde Minaya Teodoro
- Medina Izquierdo Gustavo
- Sanchidrian Fernandez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18188 , F 55, S 8, H M 41659, I/A 367 (27/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-151-28
Consejero
- Kuchkovsky Jimenez Teresa
- Maganto Fernandez Jose Gabriel
- Medina Izquierdo Gustavo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1228 , F 141, S 8, H LE 16676, I/A 35 (03/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-90-24
Consejero
- Cano Dominguez Carlos
- Medina Izquierdo Gustavo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1070 , F 112, S 8, H LE 16676, I/A 30 (26/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-86-24
Consejero
- Medina Izquierdo Gustavo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18188 , F 50, S 8, H M 41659, I/A 359 (13/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-80-28
Información de MEDINA IZQUIERDO GUSTAVO
Mostramos los datos de MEDINA IZQUIERDO GUSTAVO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDINA IZQUIERDO GUSTAVO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos