MEDINA GUTIERREZ LUZ ELENA
Informe ejecutivo de MEDINA GUTIERREZ LUZ ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MEDINA GUTIERREZ LUZ ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALIMENTOS PROVIDENCIA SL | Administrador Solidario | 05/09/2023 | 05/01/2024 |
ALIMENTOS PROVIDENCIA SL | Administrador Solidario | 12/04/2023 | 05/09/2023 |
VINCULACIONES DE MEDINA GUTIERREZ LUZ ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDINA GUTIERREZ LUZ ELENA
Empresa: ALIMENTOS PROVIDENCIA SL
Administrador Solidario
- Curiel Jordan Isaias Luis Jose
- Medina Gutierrez Luz Elena
- Petcovich Perez Anmary Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2102 , F 34, S 8, H NA 42068, I/A 4 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-31
Empresa: ALIMENTOS PROVIDENCIA SL
Administrador Solidario
- Curiel Jordan Isaias Luis Jose
- Medina Gutierrez Luz Elena
- Petcovich Perez Anmary Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2102 , F 34, S 8, H NA 42068, I/A 3 (05/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-175-31
Empresa: ALIMENTOS PROVIDENCIA SL
Administrador Solidario
- Curiel Jordan Isaias Luis Jose
- Medina Gutierrez Luz Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2102 , F 34, S 8, H NA 42068, I/A 3 (05/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-175-31
Empresa: ALIMENTOS PROVIDENCIA SL
Administrador Solidario
- Curiel Jordan Isaias Luis Jose
- Medina Gutierrez Luz Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2102 , F 32, S 8, H NA 42068, I/A 1 (12/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-31
Empresa: ALIMENTOS PROVIDENCIA SL
Administrador Solidario
- Curiel Jordan Isaias Luis Jose
- Medina Gutierrez Luz Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2102 , F 32, S 8, H NA 42068, I/A 1 (12/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-31
Información de MEDINA GUTIERREZ LUZ ELENA
Mostramos los datos de MEDINA GUTIERREZ LUZ ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDINA GUTIERREZ LUZ ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos