MEDINA GALVEZ ESTHER
Informe ejecutivo de MEDINA GALVEZ ESTHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MEDINA GALVEZ ESTHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OVIEDMA SL | Administrador Mancomunado | 17/05/2022 | |
LUMES 2 SL | Consejero Delegado | 05/02/2021 | |
CENTRO MEDICO CONDE LUMIARES SL | Consejero Delegado | 05/02/2021 | |
LUMES 2 SL | Vicepresidente | 17/09/2018 | |
LUMES 2 SL | Consejero | 17/09/2018 | |
OPTICA C. LUMIARES SL | Secretario | 16/08/2018 | |
OPTICA C. LUMIARES SL | Consejero Delegado | 16/08/2018 | |
OPTICA C. LUMIARES SL | Consejero | 16/08/2018 | |
SALUD CIUDAD JARDIN SL | Vicepresidente | 13/08/2018 | |
SALUD CIUDAD JARDIN SL | Consejero | 13/08/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MEDINA GALVEZ ESTHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDINA GALVEZ ESTHER
Empresa: OVIEDMA SL
Administrador Mancomunado
- Medina Galvez Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 439 , F 160, S 8, H CU 6130, I/A 3 (17/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-16
Empresa: LUMES 2 SL
Consejero Delegado
- Medina Galvez Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2500 , F 222, S 8, H A 68368, I/A 5 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-03
Empresa: CENTRO MEDICO CONDE LUMIARES SL
Consejero Delegado
- Medina Galvez Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1968 , F 155, S 8, H A 40432, I/A 7 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-03
Empresa: LUMES 2 SL
Consejero Delegado
Consejero
- GRUPO SANITARIO LUMIARES SL
- Medina Galvez Esther
- Medina Galvez Ignacio Manuel
- Medina Galvez Maria Isabel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Medina Galvez Esther
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2500 , F 221, S 8, H A 68368, I/A 4 (17/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-03
Empresa: OPTICA C. LUMIARES SL
Consejero Delegado
- Medina Galvez Esther
Consejero
- GRUPO SANITARIO LUMIARES SL
- Medina Galvez Esther
- Medina Galvez Ignacio Manuel
- Medina Galvez Maria Isabel
Presidente
Secretario
- Medina Galvez Esther
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3656 , F 94, S 8, H A 254, I/A 7 (16/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-162-03
Empresa: OPTICA C. LUMIARES SL
Administrador Unico
- Medina Galvez Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3656 , F 94, S 8, H A 254, I/A 7 (16/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-162-03
Empresa: SALUD CIUDAD JARDIN SL
Consejero Delegado
Consejero
- GRUPO SANITARIO LUMIARES SL
- Medina Galvez Esther
- Medina Galvez Ignacio Manuel
- Medina Galvez Maria Isabel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Medina Galvez Esther
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3352 , F 197, S 8, H A 115834, I/A 4 (13/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-03
Empresa: SALUD CIUDAD JARDIN SL
Administrador Solidario
- Medina Galvez Esther
- Medina Galvez Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3352 , F 197, S 8, H A 115834, I/A 4 (13/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-03
Empresa: CENTRO MEDICO CONDE LUMIARES SL
Consejero Delegado
Consejero
- GRUPO SANITARIO LUMIARES SL
- Medina Galvez Esther
- Medina Galvez Ignacio Manuel
- Medina Galvez Maria Isabel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Medina Galvez Esther
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1968 , F 154, S 8, H A 40432, I/A 6 (25/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-03
Empresa: CENTRO MEDICO CONDE LUMIARES SL
Administrador Solidario
- Medina Galvez Esther
- Medina Galvez Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1968 , F 154, S 8, H A 40432, I/A 6 (25/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-03
VER MAS ACTOS
Información de MEDINA GALVEZ ESTHER
Mostramos los datos de MEDINA GALVEZ ESTHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDINA GALVEZ ESTHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos