MEDINA FUENTE BEATRIZ
Informe ejecutivo de MEDINA FUENTE BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MEDINA FUENTE BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EVOLUCION COLECTIVA SL | Administrador Unico | 21/02/2023 | |
EVOLUCION COLECTIVA SL | Socio Unico | 21/02/2023 |
VINCULACIONES DE MEDINA FUENTE BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDINA FUENTE BEATRIZ
Empresa: EVOLUCION COLECTIVA SL
Administrador Unico
- Medina Fuente Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11320, L 8598, F 164, S 8, H V 209265, I/A 1 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-46
Empresa: EVOLUCION COLECTIVA SL
Socio Único
- Medina Fuente Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11320, L 8598, F 164, S 8, H V 209265, I/A 1 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-46
Empresa: ISABA PROJECTS SA
Apoderado
- Medina Fuente Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3418, L 731, F 83, S 8, H V 10183, I/A 26 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-227-46
Empresa: ISABA PROJECTS SA
Apoderado
- Medina Fuente Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3418, L 731, F 81, S 8, H V 10183, I/A 22 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-46
Empresa: ISABA PROJECTS SA
Apoderado
- Medina Fuente Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3418, L 731, F 79, S 8, H V 10183, I/A 19 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-46
Información de MEDINA FUENTE BEATRIZ
Mostramos los datos de MEDINA FUENTE BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDINA FUENTE BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos