MEDINA FIGUERA CARLOS RAFAEL
Informe ejecutivo de MEDINA FIGUERA CARLOS RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MEDINA FIGUERA CARLOS RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARCH SERVICIOS INMOBILIARIOS DE CANARIAS SA | Administrador Mancomunado | 09/03/2010 | 20/01/2022 |
VINCULACIONES DE MEDINA FIGUERA CARLOS RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDINA FIGUERA CARLOS RAFAEL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Jimenez Juan Manuel
- Medina Figuera Carlos Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1316 , F 159, S 8, H GC 16982, I/A 13 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-35
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Jimenez Juan Manuel
- Medina Figuera Carlos Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1316 , F 158, S 8, H GC 16982, I/A 12 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-35
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Jimenez Juan Manuel
- Medina Figuera Carlos Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1316 , F 158, S 8, H GC 16982, I/A 11 (15/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-185-35
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Jimenez Juan Manuel
- Medina Figuera Carlos Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1316 , F 158, S 8, H GC 16982, I/A 10 (09/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-55-35
Información de MEDINA FIGUERA CARLOS RAFAEL
Mostramos los datos de MEDINA FIGUERA CARLOS RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDINA FIGUERA CARLOS RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos